Mette Egemose Ludvigsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 2021 (3 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DM CONTRACTOR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.611' DKK PEDERSMINDE ApS (2021) |
Største underskud: | -154' DKK DM CONTRACTOR A/S (2019) |
Største egenkapital: | 17.889' DKK DØLLEFJELDE MASKINSTATION A/S (2023) |
Største gæld: | 41.076' DKK DØLLEFJELDE MASKINSTATION A/S (2023) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos DØLLEFJELDE MASKINSTATION A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DØLLEFJELDE MASKINSTATION A/S (3 år 6 måneder) |
Seed: 431923860
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2021 i DM CONTRACTOR A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Mette Egemose Ludvigsen i 2 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 5. december 2023.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor serviceydelser i forbindelse med planteavl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 kunne vise et overskud på 1.609' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 5. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PEDERSMINDE ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (19)
-
POLEN WIND HOLDING ApS
Via PEDERSMINDE ApS -
INVESTERINGSSELSKABET AF 3/12 2008 ApS
Via PEDERSMINDE ApS -
THORSAGER INVEST ApS
Via PEDERSMINDE ApS -
KAISERWETTER SOLAR INVEST ApS
Via THORSAGER INVEST ApS -
ETC-SOL ApS
Via KAISERWETTER SOLAR INVEST ApS -
SCE SOLAR HEGNENBACH KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET
Via ETC-SOL ApS -
K/S SCE SOLAR HEGNENBACH
Via SCE SOLAR HEGNENBACH KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET -
SCE SOLAR KAPPEL-GRAFENHAUSEN 2007 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Via ETC-SOL ApS -
K/S SCE SOLAR KAPPEL-GRAFENHAUSEN 2007
Via SCE SOLAR KAPPEL-GRAFENHAUSEN 2007 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
SCE SOLAR BORNA 2007 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Via ETC-SOL ApS -
K/S SCE SOLAR BORNA 2007
Via SCE SOLAR BORNA 2007 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
SCE SOLAR HETTENKOFEN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Via ETC-SOL ApS -
K/S SCE SOLAR HETTENKOFEN
Via SCE SOLAR HETTENKOFEN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
POLEN VIND A/S
Via PEDERSMINDE ApS -
ROZENTHAL-LUBAWA I VINDKRAFT ApS
Via POLEN VIND A/S -
TARGOWISKO - LUBAWA 3 VINDKRAFT ApS
Via POLEN VIND A/S -
DANISH WINDPOWER ApS
Via POLEN VIND A/S -
DENMARK WIND I VINDKRAFT ApS
Via DANISH WINDPOWER ApS -
INITIATIV ApS
Via PEDERSMINDE ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
DØLLEFJELDE MASKINSTATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.03.2021
Tidslinje (4)
-
DM CONTRACTOR A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2023
Registreringsdato: 05.12.2023 -
PEDERSMINDE ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
DM CONTRACTOR A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.03.2021
Registreringsdato: 17.03.2021
Blå bog (fortsat)
Mette har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2021 - 05.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Mette Egemose Ludvigsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PEDERSMINDE ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -3.007' DKK. Igennem holdingselskabet PEDERSMINDE ApS har Mette derfor også ejerandele i POLEN WIND HOLDING ApS (15-19.99%), INVESTERINGSSELSKABET AF 3/12 2008 ApS (100%), THORSAGER INVEST ApS (0%), POLEN VIND A/S (10-14.99%) & INITIATIV ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Mette Egemose Ludvigsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Mette Egemose Ludvigsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i DØLLEFJELDE MASKINSTATION A/S der præsenterede et overskud på 3.411' DKK.
Mette har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 6 måneder fra 2021 til i dag hos DØLLEFJELDE MASKINSTATION A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 932' DKK (DØLLEFJELDE MASKINSTATION A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.889' DKK (DØLLEFJELDE MASKINSTATION A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.007' DKK (PEDERSMINDE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Simon Egemose Ludvigsen.