Jan Nørgaard Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jan Nørgaard ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.341' DKK PLUSS LEADERSHIP A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.914' DKK PLUSS LEADERSHIP A/S (2021) |
Største gæld: | 10.993' DKK PLUSS LEADERSHIP A/S (2020) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos PLUSS LEADERSHIP A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jan Nørgaard ApS (18 år 9 måneder) |
Seed: 1860165669
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2005 ved Jan Nørgaard ApS (tidligere JAN NØRGAARD HOLDING ApS) i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jan Nørgaard Knudsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter har Jan nu besiddet i 18 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 18 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 viste et overskud på 50' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jan Nørgaard ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CAIROSCONSULT A/S
Via Jan Nørgaard ApS
Direktørposter (2)
-
CAIROSCONSULT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2008 -
Jan Nørgaard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
CAIROSCONSULT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.11.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
PLUSS LEADERSHIP A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.03.2009
Registreringsdato: 24.03.2009 -
PLUSS LEADERSHIP A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2009
Registreringsdato: 24.03.2009 -
NØRGAARD-HEDEVANG HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.03.2009
Registreringsdato: 09.03.2009
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
07.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Direktør og Ejer
29.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.02.2006 - 24.03.2009
Direktør
10.02.2007 - 24.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.12.2005 - 09.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Nørgaard Knudsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jan Nørgaard ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 601' DKK. Gennem sit holdingselskab Jan Nørgaard ApS har Jan dermed også andele i CAIROSCONSULT A/S (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Jan Nørgaard Knudsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor CAIROSCONSULT A/S landede et overskud på 1.869' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.137' DKK (PLUSS LEADERSHIP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.487' DKK (PLUSS LEADERSHIP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 601' DKK (JAN NØRGAARD HOLDING ApS (Nu: Jan Nørgaard ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Bodil Meldgaard Mørck.