Pernille Emma Trock
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GEELSDALEN 8 ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 21.049.974' DKK M.J. GRØNBECH & SØNNER HOLDING A/S (Nu: M.J. Grønbech Ejendomme A/S) (2019) |
Største underskud: | -2.843' DKK GRØNBECH & SØNNER A/S (2019) |
Største egenkapital: | 236.487.261' DKK M.J. GRØNBECH & SØNNER HOLDING A/S (Nu: M.J. Grønbech Ejendomme A/S) (2019) |
Største gæld: | 58.237.890' DKK M.J. GRØNBECH & SØNNER HOLDING A/S (Nu: M.J. Grønbech Ejendomme A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 182 årsværk hos PANKAS A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af GEELSDALEN 8 ApS (20 år 5 måneder) |
Seed: 1561207742
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2000 i GEELSDALEN 8 ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR. 5155) med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Pernille Emma Trock i 20 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 1. juli 2020.
Nu arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 678' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JENS W. TROCK ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
M.J. Grønbech & Sønner Holding A/S
Via JENS W. TROCK ApS -
M.J. Grønbech Ejendomme A/S
Via M.J. Grønbech & Sønner Holding A/S -
GRØNBECH & SØNNER A/S
Via M.J. Grønbech & Sønner Holding A/S -
DAN SMEDIEN A/S
Via GRØNBECH & SØNNER A/S -
LESANCO ApS
Via GRØNBECH & SØNNER A/S -
G&S Ejendomme ApS
Via GRØNBECH & SØNNER A/S -
Grønbech Water Solutions A/S
Via GRØNBECH & SØNNER A/S -
A/S BEVOLA
Via M.J. Grønbech & Sønner Holding A/S -
AKTIESELSKABET NY KALKBRÆNDERI
Via M.J. Grønbech & Sønner Holding A/S -
PANKAS A/S
Via AKTIESELSKABET NY KALKBRÆNDERI -
SJÆLLANDS EMULSIONSFABRIK I/S
Via PANKAS A/SIkke offentliggjort -
DANSK OVERFLADEBEHANDLING I/S
Via PANKAS A/SIkke offentliggjort
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
JENS W. TROCK ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2019
Registreringsdato: 02.01.2019 -
JENS W. TROCK ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
A/S BEVOLA (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.10.2008
Registreringsdato: 27.10.2008
Blå bog (fortsat)
Pernille har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20,87% -
Reel ejer
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20,87% -
Reel ejer
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20,87% -
Reel ejer
25.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20,87% -
Reel ejer
31.10.2017 - 07.11.2017
Reel ejer
08.11.2017 - 04.04.2019
Reel ejer
05.04.2019 - 11.01.2023
Reel ejer
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 17,97%
Pernille Emma Trock er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JENS W. TROCK ApS (33,33% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 232.979' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet M.J. Grønbech & Sønner Holding A/S (20,87%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Pernille Emma Trock, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JENS W. TROCK ApS kunne offentliggøre et overskud på 41.627' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 64.745' DKK (M.J. Grønbech & Sønner Holding A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 713' DKK (Grønbech Water Solutions A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 361.417' DKK (M.J. Grønbech & Sønner Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.244' DKK (A/S DANISH ENGINEERING & MARINE POWER).
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Charlotte Merete Trock.