Iurii Shaposhnikov
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1978 (46 år) |
Karrieren startede hos: | DANA MASKIN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 126' DKK D.X. ACC. ApS (2019) |
Største underskud: | -47' DKK D.X. ACC. ApS (2015) |
Største egenkapital: | 503' DKK D.F.N. WOOD A/S (2015) |
Største gæld: | 7.417' DKK D.X. ACC. ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af D.F.N. OLIE AKTIESELSKAB (28 år 4 måneder) |
Seed: 1259626707
Erhvervskarrieren startede for flere år siden ved DANA MASKIN A/S (tidligere DANA BELARUS A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Iurii Shaposhnikov i 19 år 5 måneder, før stoppet den 15. februar 1998.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juli 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DFN OLIE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
D.F.N. OLIE AKTIESELSKAB
Via DFN OLIE HOLDING ApS -
D.F.N. OIL A/S
Via DFN OLIE HOLDING ApS -
ELITEHOCKEY ApS
Via DFN OLIE HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
DFN OLIE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.08.2007 -
D.F.N. OLIE AKTIESELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.1996 -
D.F.N. OIL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2006
Bestyrelsesposter (3)
-
DFN OLIE HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.08.2007 -
D.F.N. OLIE AKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.1996 -
D.F.N. OIL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
STAROIL DENMARK A/S
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023 -
D.F.N. WOOD A/S
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023 -
D.F.N. WOOD A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023
Blå bog (fortsat)
Iurii har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.08.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.12.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.05.1996 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.04.2009 - 20.09.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
12.09.2007 - 20.09.2023
Direktør
11.01.2008 - 20.09.2023
Bestyrelsesmedlem
30.05.2012 - 20.09.2023
Ejerandel: 100%
Iurii Shaposhnikov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DFN OLIE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet DFN OLIE HOLDING ApS har Iurii derfor også andele i D.F.N. OLIE AKTIESELSKAB (100%), D.F.N. OIL A/S (100%) og ELITEHOCKEY ApS (15-19.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Iurii Shaposhnikov, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor D.X. ACC. ApS kunne fremvise et overskud på 126' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor D.X. ACC. ApS kunne fremvise et underskud på 47' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Iurii' netværk er Ekaterina Shaposhnikova.