Henrik Bo Soelberg
Erhvervsaktiv siden: | 18. feb. 2009 (15 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | New Nordic Brand House A/S (Ejer) |
Største overskud: | 18.133' DKK New Nordic Brand House Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -5.641' DKK SIGNAL A/S (Nu: New Nordic Brand House A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 27.880' DKK New Nordic Brand House Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 50.568' DKK SIGNAL A/S (Nu: New Nordic Brand House A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 49 årsværk hos SIGNAL A/S (Nu: New Nordic Brand House A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af SCHILLER-SOELBERG HOLDING ApS (15 år 7 måneder) |
Seed: 1298062823
Karrieren som erhvervsleder startede i 2009 hos New Nordic Brand House A/S (tidligere SIGNAL A/S) i rollen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Henrik Bo Soelberg købte en del af virksomheden d. 18. februar 2009 og havde dermed en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Henrik af: SIGN INVEST HOLDING ApS, SIGN MANAGEMENT HOLDING ApS, Joran Dreyer Toft og 2 andre personer. Titlen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem har Henrik nu bestreddet i , og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen engroshandel med beklædning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SCHILLER-SOELBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
New Nordic Brand House Holding ApS
Via SCHILLER-SOELBERG HOLDING ApS -
New Nordic Brand House A/S
Via New Nordic Brand House Holding ApS -
Co´couture A/S
Via New Nordic Brand House Holding ApS
Direktørposter (1)
-
SCHILLER-SOELBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2009
Bestyrelsesposter (3)
-
New Nordic Brand House Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.09.2017 -
Co´couture A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.02.2022 -
New Nordic Brand House A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.03.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
ABOUT FASHION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
Holdingselskabet af 30. januar 2023 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
ALLWEEK A/S (Nu: ALLWEEK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via New Nordic Brand House Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
29.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via SCHILLER-SOELBERG HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
18.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2023 - 30.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2023 - 19.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Bo Soelberg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos New Nordic Brand House Holding ApS der præsenterede et overskud på 18.133' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos ALLWEEK A/S (Nu: ALLWEEK ApS) der præsenterede et underskud på 2.900' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 6 måneder fra 2015 til i dag hos New Nordic Brand House A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.891' DKK (Co´couture A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.900' DKK (ALLWEEK A/S (Nu: ALLWEEK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.840' DKK (New Nordic Brand House Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.870' DKK (ALLWEEK A/S (Nu: ALLWEEK ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Patrick Stenstrup Lepke.