Lars Mandrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | Fonden DGI-Huset Aarhus (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.284' DKK Fonden DGI-Huset Aarhus (2021) |
Største underskud: | -1.656' DKK Fonden DGI-Huset Aarhus (2020) |
Største egenkapital: | 33.940' DKK Fonden DGI-Huset Aarhus (2014) |
Største gæld: | 27.968' DKK Fonden DGI-Huset Aarhus (2023) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos Fonden DGI-Huset Aarhus (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Fonden DGI-Huset Aarhus (11 år 5 måneder) |
Seed: 1806620672
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2003 ved Fonden DGI-Huset Aarhus (tidligere Fonden DGI-Huset, Århus) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Mandrup i 11 år 5 måneder, før stoppet den 16. februar 2015.
I dag arbejder virksomheden med foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 125' DKK.
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Skovgårde
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 29.12.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Fonden DGI-Huset Aarhus
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.02.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Fonden DGI-Huset Aarhus
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.2023
Registreringsdato: 16.02.2023 -
Grundejerforeningen Skovgårde
Tilknyttet som repræsentantDato: 29.12.2022
Registreringsdato: 29.12.2022 -
Fonden DGI-Huset, Århus (Nu: Fonden DGI-Huset Aarhus)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.2015
Registreringsdato: 16.02.2015
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
29.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2003 - 16.02.2015
Bestyrelsesmedlem
16.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Mandrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Fonden DGI-Huset Aarhus der præsenterede et overskud på 125' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved Fonden DGI-Huset Aarhus der præsenterede et underskud på 1.070' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 5 måneder fra 2003 til 2015 hos Fonden DGI-Huset Aarhus.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 125' DKK (Fonden DGI-Huset Aarhus).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.193' DKK (Fonden DGI-Huset Aarhus).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 31.193' DKK (Fonden DGI-Huset Aarhus).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Trine Hinchely Harck.