Mark Møller Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 11. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dominion Denmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.266' DKK IN-Vest A/S (2019) |
Største underskud: | -62.307' DKK STEELCON CHIMNEY. ESBJERG A/S (Nu: Dominion Denmark A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 81.511' DKK IN-Vest A/S (2021) |
Største gæld: | 214.521' DKK STEELCON CHIMNEY. ESBJERG A/S (Nu: Dominion Denmark A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 94 årsværk hos STEELCON CHIMNEY. ESBJERG A/S (Nu: Dominion Denmark A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING ApS (17 år 2 måneder) |
Seed: 1244458202
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2005 i Dominion Denmark A/S (tidligere STEELCON CHIMNEY. ESBJERG A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mark Møller Andersen i 3 år 3 måneder, inden stoppet d. 9. juli 2008.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 25.752' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
PEDER MØLLER ANDERSEN ApS
Via PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING ApS -
SKE ApS UNDER KONKURS
Via PEDER MØLLER ANDERSEN ApS -
Avantea Steel Solutions A/S
Via PEDER MØLLER ANDERSEN ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
IN-Vest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.10.2023
Tidslinje (6)
-
IN-Vest A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023 -
Svane Køkkenet Esbjerg ApS (Nu: SKE ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2019
Registreringsdato: 26.03.2019 -
Svane Køkkenet Esbjerg ApS (Nu: SKE ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2018
Registreringsdato: 15.06.2018
Blå bog (fortsat)
Mark har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
29.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2018 - 26.03.2019
Ejer
15.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via PEDER MØLLER ANDERSEN ApS -
Bestyrelsesmedlem
11.03.2005 - 09.07.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Mark Møller Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i IN-Vest A/S der præsenterede et overskud på 3.329' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i Svane Køkkenet Esbjerg ApS (Nu: SKE ApS) der præsenterede et underskud på 1.503' DKK.
Mark har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 3 måneder fra 2005 til 2008 hos Dominion Denmark A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.487' DKK (PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25.752' DKK (STEELCON CHIMNEY. ESBJERG A/S (Nu: Dominion Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 81.467' DKK (IN-Vest A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -47.211' DKK (STEELCON CHIMNEY. ESBJERG A/S (Nu: Dominion Denmark A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Mark' netværk er Peder Møller Andersen.