Joan Alsing
Erhvervsaktiv siden: | 25. sep. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | INDUSTRIENS PENSION SERVICE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 211.407' DKK IP EJENDOMME 2013 P/S (2019) |
Største underskud: | -70.474' DKK IP Ådalshuset P/S (2022) |
Største egenkapital: | 6.702.352' DKK IP EJENDOMME 2013 P/S (2023) |
Største gæld: | 682.721' DKK IP FINANS 1 ApS (2015) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos INDUSTRIENS PENSION SERVICE A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af INDUSTRIENS PENSION SERVICE A/S (16 år 11 måneder) |
Seed: 693995576
Det hele startede i 2007 hos INDUSTRIENS PENSION SERVICE A/S i rollen som Direktør. Titlen som Direktør har Joan Alsing nu bestreddet i 16 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor kombinerede administrationsserviceydelser. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 634' DKK.
Direktørposter (1)
-
INDUSTRIENS PENSION SERVICE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2007
Bestyrelsesposter (5)
-
IP KOMPLEMENTAR ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.07.2013 -
IP Ejendomsudvikling P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2022 -
IP EJENDOMME 2013 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.07.2013 -
IP ALTERNATIVE INVESTMENTS KOMPLEMENTAR ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.2012 -
IP Invest 2024 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.02.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (42)
-
IP Invest 2024 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
IP Regina ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.08.2023
Registreringsdato: 04.08.2023 -
IP Skejbyen P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.08.2023
Registreringsdato: 04.08.2023
Blå bog (fortsat)
Joan har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Joan Alsing har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos IP EJENDOMME 2013 P/S der præsenterede et overskud på 211.407' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos IP Ådalshuset P/S der præsenterede et underskud på 70.474' DKK.
Joan har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 9 måneder fra 2012 til i dag hos IP ALTERNATIVE INVESTMENTS KOMPLEMENTAR ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 98.438' DKK (IP Carl Jacobsens Vej ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 62.602' DKK (IP Ådalshuset P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.702.352' DKK (IP EJENDOMME 2013 P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 97' DKK (IP Ejendomsudvikling P/S).
En af de forbindelser som går igen i Joan' netværk er Laila Mortensen.