Ann-Dorte Gaarsted
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 2005 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANIELSEN EL VORDINGBORG ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kropsenergi (7 år 5 måneder) |
Seed: 1496749507
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2005 ved DANIELSEN EL VORDINGBORG ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Ann-Dorte Gaarsted i 1 år 8 måneder, før stoppet den 24. september 2007.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor el-installation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kropsenergi
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Gaarsted (Nu: Kropsenergi) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2017
Registreringsdato: 01.04.2017 -
GAARSTED HOLDING ApS (Ordførende direktør)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.08.2008
Registreringsdato: 05.08.2008 -
DANIELSEN EL VORDINGBORG ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.09.2007
Registreringsdato: 24.09.2007
Blå bog (fortsat)
Ann-Dorte har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.12.2005 - 05.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.12.2005 - 24.09.2007
Ejerandel: Intet ejerskab