Haci Demir
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 2009 (15 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FØDEVAREVIRKSOMHEDEN AF 16.03.2009ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.965' DKK VINDEBODEN A/S (2023) |
Største underskud: | -1.737' DKK VINDEBODEN A/S (2021) |
Største egenkapital: | 2.182' DKK GIOZ ApS (2022-23) |
Største gæld: | 11.486' DKK GIOZ ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos GIOZ ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Deniz Café og Pizza ApS (7 år 2 måneder) |
Seed: 1316541466
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2009 ved FØDEVAREVIRKSOMHEDEN AF 16.03.2009ApS (tidligere COSMO FOOD ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Haci Demir i 3 år 2 måneder, før fratrædelsen den 30. maj 2012.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 20. november 2013.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Deniz Café og Pizza ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Slip ApS
Ejerandel: 100% -
Driftsselskabet Docken ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (5)
-
VINDEBODEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2022 -
Deniz Café og Pizza ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2019 -
Slip ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2021 -
M.I.B. Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2020 -
M.I.B. Limone ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
VINDEBODEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
M.I.B. Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
Driftsselskabet Docken ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
Driftsselskabet Docken ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.12.2023
Registreringsdato: 21.12.2023
Blå bog (fortsat)
Haci har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.12.2022 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
06.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Direktør og Ejer
28.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
28.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
30.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
23.04.2018 - 23.08.2024
Direktør
22.11.2019 - 05.09.2023
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor VINDEBODEN A/S fremviste et overskud på 1.965' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor M.I.B. Invest ApS fremviste et underskud på 1.611' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.965' DKK (VINDEBODEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.611' DKK (M.I.B. Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 534' DKK (VINDEBODEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.111' DKK (M.I.B. Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Haci' netværk er Deniz Gezen.