John Christian Langeberg
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOHN CHR. LANGEBERG ADVOKAT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 14.425' DKK BO ANDERSEN SMEDE OG MONTAGE HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -8.444' DKK GXG MARKETS A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 34.408' DKK DUEMOSE HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 35.636' DKK DUEMOSE HOLDING ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 70 årsværk hos DUEMOSE HOLDING ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af JOHN CHR. LANGEBERG ADVOKAT ApS (18 år 9 måneder) |
Seed: 529841669
Det hele begyndte for alvor dengang i 2005 i JOHN CHR. LANGEBERG ADVOKAT ApS som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør har John Christian Langeberg nu besiddet i 18 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen investeringsselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 755' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOHN CHR. LANGEBERG ADVOKAT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JOHN CHR. LANGEBERG ADVOKAT ApS
Via JOHN CHR. LANGEBERG ADVOKAT HOLDING ApS -
Advokathuset August Jørgensen I/S
Via JOHN CHR. LANGEBERG ADVOKAT ApSIkke offentliggjort -
EJENDOMMEN HUGINSVEJ 6 D I/S
Via JOHN CHR. LANGEBERG ADVOKAT ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (3)
-
JOHN CHR. LANGEBERG ADVOKAT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2005 -
EJENDOMMEN HUGINSVEJ 6 D I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2014 -
JOHN CHR. LANGEBERG ADVOKAT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2008
Bestyrelsesposter (12)
-
PGF FORMUEFORVALTNING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 22.03.2023 -
DUEMOSE HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2011 -
BEMA ELEKTRONIK ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 01.12.2023 -
INVITA HILLERØD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2020 -
DUEMOSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2011 -
PGF DOMICIL ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 20.03.2024 -
BENTE MARTINUSSEN HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 10.01.2024 -
Silfverberg ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 01.12.2020 -
Linseswebshop.dk Fond UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 22.11.2021 -
MJS Tech ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.10.2023 -
Heaven Asia Food ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Michael Foshammer Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 12.09.2024 Ny
Tidslinje (1118)
-
Michael Foshammer Holding ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
Heaven Asia Food ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
JB Palm Holding ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024
Blå bog (fortsat)
John har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
John Christian Langeberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JOHN CHR. LANGEBERG ADVOKAT HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.024' DKK. Igennem sit holdingselskab JOHN CHR. LANGEBERG ADVOKAT HOLDING ApS har John dermed også ejerandele i JOHN CHR. LANGEBERG ADVOKAT ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for John Christian Langeberg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
John Christian Langeberg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i DUEMOSE HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 4.931' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i INVITA KØKKENCENTER HILLERØD A/S (Nu: INVITA HILLERØD A/S) der præsenterede et underskud på 2.715' DKK.
John har i alt siddet i bestyrelsen hos 561 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 12 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 3 måneder fra 2011 til i dag hos DUEMOSE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14.425' DKK (BO ANDERSEN SMEDE OG MONTAGE HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 686' DKK (TopFone ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 34.408' DKK (DUEMOSE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -437' DKK (TopFone ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Carl Gustaf Knakkergaard Jespersen.