Dan Oxholm Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRANSPORTHUSET ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 506' DKK TRANSPORTHUSET ApS (2016-17) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 9.923' DKK TRANSPORTHUSET ApS (2016-17) |
Største gæld: | 9.963' DKK TRANSPORTHUSET ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Dokkedal By Vandforsyning A.M.B.A (6 år 10 måneder) |
Seed: 856614436
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 i TRANSPORTHUSET ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Dan Oxholm Johansen i 1 år 8 måneder, inden stoppet d. 20. september 2007.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016-17 kunne fremvise et overskud på 506' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 9. januar 2018.
Repræsentant (1)
-
Dokkedal og omegns Frysehus
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.07.2022
Ejendomme (6)
Tidslinje (5)
-
Dokkedal og omegns Frysehus
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.07.2022
Registreringsdato: 12.07.2022 -
FAGLIG VEJLEDNING ÅRHUS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2008
Registreringsdato: 01.02.2008 -
TRANSPORTHUSET ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2007
Registreringsdato: 20.09.2007
Blå bog (fortsat)
Dan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
24.11.2017 - 31.12.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2006 - 01.02.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Dan har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 10 måneder fra 2006 til 2008 hos FAGLIG VEJLEDNING ÅRHUS ApS.
En af de forbindelser som går igen i Dan' netværk er Sven Erik Buch.