Pia Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S SADOLIN PARKEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 79.318' DKK Europa Plads P/S 2021 (2023) |
Største underskud: | -17.856' DKK FIBACH A/S (2020) |
Største egenkapital: | 199.185' DKK Europa Plads P/S 2021 (2023) |
Største gæld: | 572.282' DKK Europa Plads P/S 2021 (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos HANS SKIPPER MØBLER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FIBACH A/S (18 år 2 måneder) |
Seed: 1930596701
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2006 i K/S SADOLIN PARKEN med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Pia Petersen i 7 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 19. marts 2013.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014-15 kunne vise et overskud på 150' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 9. januar 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HALLE HOLDING ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
GLOBE FURNITURE HOLDING A/S
Via HALLE HOLDING ApS -
+HALLE A/S
Via GLOBE FURNITURE HOLDING A/S -
HANS SKIPPER MØBLER A/S
Via +HALLE A/S -
Globe Furniture Holding II ApS
Via GLOBE FURNITURE HOLDING A/S -
EUROPA PLADS ApS
Via HALLE HOLDING ApS -
Komplementarselskabet Europa Plads ApS
Via EUROPA PLADS ApS -
Ejendomsselskabet Skovlundvej 29 ApS
Via HALLE HOLDING ApS -
Skibbyvej 38 ApS
Via HALLE HOLDING ApS -
Frederikshavn, Hjørringvej-Maigårdsvej Komplementar ApS
Via HALLE HOLDING ApSNyt selskab -
K/S Frederikshavn, Hjørringvej-Maigårdsvej
Via Frederikshavn, Hjørringvej-Maigårdsvej Komplementar ApSNyt selskab -
Ejendomsselskabet Sporet A/S
Via HALLE HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
HALLE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
FIBACH A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2006
Tidslinje (21)
-
GLOBE FURNITURE A/S (Nu: +HALLE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2024
Registreringsdato: 23.01.2024 -
GLOBE FURNITURE HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2024
Registreringsdato: 23.01.2024 -
Globe Furniture Holding II ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2024
Registreringsdato: 23.01.2024
Blå bog (fortsat)
Pia har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
19.04.2021 - 01.02.2024
Ejerandel: 8% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
07.12.2021 - 23.01.2024
Reel ejer
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8,55%
Pia Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HALLE HOLDING ApS (20% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.916' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne GLOBE FURNITURE HOLDING A/S (14,26%) & Globe Furniture Holding II ApS (8,55%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Pia Petersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Pia Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i FIBACH A/S der præsenterede et overskud på 10.765' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i FIBACH A/S der præsenterede et underskud på 17.856' DKK.
Pia har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 2 måneder fra 2006 til i dag hos FIBACH A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 79.318' DKK (Europa Plads P/S 2021).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.473' DKK (EUROPA PLADS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 199.185' DKK (Europa Plads P/S 2021).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -58.655' DKK (EUROPA PLADS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Martin Halle Hisdal.