Sara Runesten Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2007 (16 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | WOMEN TO WORK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.745' DKK Runesten Rådgivning ApS (2022-23) |
Største underskud: | -590' DKK Runesten Rådgivning ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 3.232' DKK Runesten Rådgivning ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.937' DKK Runesten Rådgivning ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Runesten Rådgivning ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Runesten Hansen ApS (6 år 10 måneder) |
Seed: 536617281
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2007 hos WOMEN TO WORK ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Sara Runesten Hansen i 1 år 11 måneder, inden stoppet den 23. oktober 2009.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. oktober 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Runesten Hansen ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Runesten Rådgivning ApS
Via Runesten Hansen ApS -
Nordic BlueSky Estates ApS
Via Runesten Hansen ApS -
NBSE1 ApS
Via Nordic BlueSky Estates ApS -
NBSE2 ApS
Via Nordic BlueSky Estates ApS -
NBSE3 ApS
Via Nordic BlueSky Estates ApS
Direktørposter (1)
-
Runesten Hansen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Runesten Hansen IVS (Nu: Runesten Hansen ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.11.2017
Registreringsdato: 21.11.2017 -
Runesten Hansen IVS (Nu: Runesten Hansen ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 21.11.2017
Registreringsdato: 21.11.2017 -
WOMEN TO WORK ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.10.2009
Registreringsdato: 23.10.2009
Blå bog (fortsat)
Sara har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,32% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.11.2007 - 23.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Runesten Hansen IVS (Nu: Runesten Hansen ApS) landede et overskud på 237' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Runesten Hansen IVS (Nu: Runesten Hansen ApS) landede et underskud på 7' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Sara' netværk er Poul Petersen.