Maria Aagaard Pejter
Erhvervsaktiv siden: | 13. aug. 2010 (14 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | MAERSK TRAINING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.464' DKK MAERSK TRAINING A/S (2023) |
Største underskud: | -150.138' DKK APMH Invest VI A/S (Nu: Innargi Holding A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 322.594' DKK MAERSK TRAINING A/S (2023) |
Største gæld: | 330.464' DKK MAERSK TRAINING A/S (2015) |
Flest årsværk: | 137 årsværk hos ZeroNorth A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MAERSK TRAINING A/S (8 år 5 måneder) |
Seed: 1911303962
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2010 i MAERSK TRAINING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Maria Aagaard Pejter i 8 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 1. februar 2019.
Nu arbejder virksomheden med anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 22.464' DKK.
Bestyrelsesposter (4)
-
MAERSK SUPPLY SERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2023 -
MAERSK TANKERS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2017 -
ZeroNorth A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2022 -
Maersk Supply Service Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2023
Tidslinje (24)
-
Maersk Supply Service Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
MAERSK SUPPLY SERVICE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
Maersk Product Tankers A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2022
Registreringsdato: 30.12.2022
Blå bog (fortsat)
Maria har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2017 - 30.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Maria Aagaard Pejter har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i MAERSK TRAINING A/S der præsenterede et underskud på 67.538' DKK.
Maria har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 5 måneder fra 2010 til 2019 hos MAERSK TRAINING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 22.464' DKK (MAERSK TRAINING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 150.138' DKK (APMH Invest VI A/S (Nu: Innargi Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 322.594' DKK (MAERSK TRAINING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3' DKK (Innargi Project I GP ApS).
En af de forbindelser som går igen i Maria' netværk er Christian Michael Ingerslev.