Kristian Bollerup Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | CONCORDIA FORSIKRING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.370' DKK JYDSK EMBLEM FABRIK A/S (2023) |
Største underskud: | -4.516' DKK GENSAM DATA A/S (2022) |
Største egenkapital: | 27.506' DKK GENSAM DATA A/S (2023) |
Største gæld: | 10.764' DKK GENSAM DATA A/S (2019) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos GENSAM DATA A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CONCORDIA FORSIKRING A/S (10 år 5 måneder) |
Seed: 1874510514
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2014 i CONCORDIA FORSIKRING A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Kristian Bollerup Jensen nu besiddet i 10 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden forsikring. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K Bollerup Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
K Bollerup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2020
Repræsentant (2)
-
Gl. Rye Idrætsforening af 1918
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.12.2022 -
Grundejerforeningen Skovsbjergvej
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.12.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
CONCORDIA FORSIKRING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2014 -
FORSIKRINGSSELSKABET HIMMERLAND G/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2014 -
JYDSK EMBLEM FABRIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2019 -
GENSAM DATA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.07.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
GENSAM DATA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024 -
GENSAM DATA A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2024
Registreringsdato: 08.07.2024 -
Grundejerforeningen Skovsbjergvej
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.12.2022
Registreringsdato: 18.12.2022
Blå bog (fortsat)
Kristian har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
04.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristian Bollerup Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn K Bollerup Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 277' DKK. Igennem sit holdingselskab K Bollerup Holding ApS har Kristian dermed også ejerandele i & .
Du kan se koncerndiagram for Kristian Bollerup Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kristian Bollerup Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i JYDSK EMBLEM FABRIK A/S der præsenterede et overskud på 4.370' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i GENSAM DATA A/S der præsenterede et underskud på 4.516' DKK.
Kristian har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 5 måneder fra 2014 til i dag hos CONCORDIA FORSIKRING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.370' DKK (JYDSK EMBLEM FABRIK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 999' DKK (GENSAM DATA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.506' DKK (GENSAM DATA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 277' DKK (K Bollerup Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Ole Færch.