Hanne Bang Vorre
Erhvervsaktiv siden: | 21. jul. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | JAHA INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 15.152' DKK SENGESPECIALISTEN A/S (Nu: SENG A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -60.650' DKK SENGESPECIALISTEN A/S (Nu: SENG A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 80.003' DKK SENGESPECIALISTEN A/S (Nu: SENG A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 138.889' DKK MORSØ JERNSTØBERI A/S (2022) |
Flest årsværk: | 90 årsværk hos SENGESPECIALISTEN A/S (Nu: SENG A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MORSØ JERNSTØBERI A/S (3 år 6 måneder) |
Seed: 278253676
Det hele startede i 2008 ved JAHA INVEST ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Hanne Bang Vorre i 2 år 4 måneder, før stoppet den 9. december 2010.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. december 2010.
Direktørposter (2)
-
SENG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2023 -
Sengetid ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2024
Bestyrelsesposter (4)
-
NYT SYN Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2021 -
NYT SYN DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2021 -
LINDS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2022 -
MORSØ JERNSTØBERI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.03.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
Sengetid ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
Sengetid ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
Sengetid ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024
Blå bog (fortsat)
Hanne har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2022 - 31.01.2023
Bestyrelsesmedlem
01.02.2023 - 25.02.2024
Bestyrelsesmedlem
26.02.2024 - 26.02.2024
Direktør
26.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Hanne Bang Vorre har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved MORSØ JERNSTØBERI A/S der præsenterede et overskud på 10.798' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved Sengetid ApS der præsenterede et underskud på 4.128' DKK.
Hanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 6 måneder fra 2021 til i dag hos MORSØ JERNSTØBERI A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.798' DKK (MORSØ JERNSTØBERI A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 60.650' DKK (SENGESPECIALISTEN A/S (Nu: SENG A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 80.003' DKK (SENGESPECIALISTEN A/S (Nu: SENG A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.561' DKK (NYT SYN DANMARK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Jan Bøgh.