Ida Balling
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANKERHUS-GRUPPENS FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.217' DKK KFUM'S SOCIALE ARBEJDE I DANMARKS EJENDOMSFOND, KØBENHAVN (2023) |
Største underskud: | -766' DKK fobu data a/s (2019) |
Største egenkapital: | 11.244' DKK KFUM'S SOCIALE ARBEJDE I DANMARKS EJENDOMSFOND, KØBENHAVN (2023) |
Største gæld: | 28.935' DKK KFUM'S SOCIALE ARBEJDE I DANMARKS EJENDOMSFOND, KØBENHAVN (2014) |
Flest årsværk: | 66 årsværk hos Huset Venture Midtjylland (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af K F U M'S KOLLEGIUM (11 år 6 måneder) |
Seed: 1851587907
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 i ANKERHUS-GRUPPENS FOND (tidligere DEN SELVEJENDE INSTITUTION. INSTITUTTET FOR SOCIALØKOLOGI. ANKERHUS-GRUPPENS FOND) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ida Balling i 5 år 10 måneder, inden stoppet d. 3. februar 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 2. februar 2012.
Tidslinje (6)
-
KFUM'S SOCIALE ARBEJDE I DANMARKS EJENDOMSFOND, KØBENHAVN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2023
Registreringsdato: 03.03.2023 -
fobu data a/s (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2023
Registreringsdato: 30.01.2023 -
KFUM'S SOCIALE ARBEJDE I DANMARKS EJENDOMSFOND, KØBENHAVN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2019
Registreringsdato: 01.05.2019
Blå bog (fortsat)
Ida har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2019 - 03.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2016 - 30.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
14.03.2018 - 02.12.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ida Balling har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i KFUM'S SOCIALE ARBEJDE I DANMARKS EJENDOMSFOND, KØBENHAVN der præsenterede et overskud på 2.217' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i fobu data a/s der præsenterede et underskud på 766' DKK.
Ida har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 8 måneder fra 2016 til 2023 hos fobu data a/s.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.217' DKK (KFUM'S SOCIALE ARBEJDE I DANMARKS EJENDOMSFOND, KØBENHAVN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.244' DKK (KFUM'S SOCIALE ARBEJDE I DANMARKS EJENDOMSFOND, KØBENHAVN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.141' DKK (Huset Venture Midtjylland).
En af de forbindelser som går igen i Ida' netværk er Heiner Lützen Ank.