Kenneth Gangsted Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jul. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER I (Ejer) |
Største overskud: | 7.880' DKK K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER IX (2019) |
Største underskud: | -9.028' DKK NÆSTVED BOLDKLUB A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 13.535' DKK K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER IX (2021) |
Største gæld: | 28.839' DKK K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER IX (2014) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos NÆSTVED BOLDKLUB A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER I ApS (13 år 4 måneder) |
Seed: 39846374
Det startede for alvor en dag i 2006 ved K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER I med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Kenneth Gangsted Knudsen købte en part af virksomheden d. 18. juli 2006 og fik dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Kenneth af: Erik Bach Larsen, ASSCHENFELDT EJENDOMME A/S, KOMPLEMENTARSELSKABET ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER I ApS og Casper Fisker. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem bestred Kenneth i 12 år 11 måneder, før stoppet den 30. juni 2019.
Virksomheden opererede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2017 kunne vise et overskud på 2.264' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. juli 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KG Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
NB1939 ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SJÆLLAND SPORT & EVENT A/S
Via NB1939 ApS -
NÆSTVED BOLDKLUB A/S
Via SJÆLLAND SPORT & EVENT A/S
Bestyrelsesposter (3)
-
SJÆLLAND SPORT & EVENT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.2020 -
NÆSTVED BOLDKLUB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.2020 -
NB1939 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
SJÆLLAND SPORT & EVENT A/S (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 25.03.2021
Registreringsdato: 25.03.2021 -
NB1939 ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.03.2021
Registreringsdato: 24.03.2021 -
NB1939 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2021
Registreringsdato: 24.03.2021
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
24.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2020 - Stadig aktiv
Ejer
21.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via SJÆLLAND SPORT & EVENT A/S -
Stifter og Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
16.12.2020 - 25.03.2021
Bestyrelsesmedlem
16.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
18.07.2006 - 20.11.2019
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER I kunne offentliggøre et overskud på 2.264' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER IX kunne offentliggøre et underskud på 7.740' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Lars Peter Dam Nielsen.