Christian Sonny Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2009 (15 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | CL - INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.272' DKK JC Design K/S (2022) |
Største underskud: | -606' DKK ApS STAKE NR. 1042 (Nu: CL - INVEST ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 4.646' DKK JC Design K/S (2023) |
Største gæld: | 6.527' DKK JC Design K/S (2021) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos AMAGER BOLIG ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af CL - INVEST ApS (15 år 1 måned) |
Seed: 1307096363
Karrieren som leder startede i 2009 hos CL - INVEST ApS (tidligere ApS STAKE NR. 1042) i rollen som Ejer og Direktør. Christian Sonny Larsen erhvervede virksomheden CL - INVEST ApS d. 1. august 2009. Christian har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Direktør har Christian nu bestreddet i 15 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 15 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 550' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CL - INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
CJ Design ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
AMAGER BOLIG ApS
Via CL - INVEST ApS -
PREBEN LARSEN & CO. ApS
Via AMAGER BOLIG ApS -
Trendshare ApS
Via CL - INVEST ApS -
JC Design K/S
Via CJ Design ApS
Direktørposter (6)
-
JC Design K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2021 -
CL - INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2009 -
AMAGER BOLIG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.07.2023 -
CJ Design ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2021 -
Trendshare ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2018 -
PREBEN LARSEN & CO. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Grækenlandsvej 76 ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
AMAGER BOLIG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.07.2023
Registreringsdato: 30.07.2023 -
CJ Design ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.05.2021
Registreringsdato: 18.05.2021
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
18.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Direktør og Ejer
18.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer og Direktør
12.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.08.2009 - Stadig aktiv
Direktør
28.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
27.04.2017 - 01.04.2024
Ejerandel: 40%
Christian Sonny Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CJ Design ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 117' DKK. Gennem holdingselskabet CJ Design ApS har Christian derfor også andele i JC Design K/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Christian Sonny Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JC Design K/S kunne fremvise et overskud på 2.272' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor ApS STAKE NR. 1042 (Nu: CL - INVEST ApS) kunne fremvise et underskud på 606' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.200' DKK (JC Design K/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (PREBEN LARSEN & CO. ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.646' DKK (JC Design K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 80' DKK (PREBEN LARSEN & CO. ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Jacob Bjerring.