Eske Winther Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MEDICHANICAL INNOVATION ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 258' DKK MEDICHANICAL HOLDING ApS (2015-16) |
Største underskud: | -4.063' DKK MEDICHANICAL ENGINEERING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 10.077' DKK MEDICHANICAL ENGINEERING ApS (2017-18) |
Største gæld: | 11.543' DKK MEDICHANICAL ENGINEERING ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos MEDICHANICAL ENGINEERING ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MEDICHANICAL HOLDING ApS (16 år 3 måneder) |
Seed: 1717016237
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2008 ved MEDICHANICAL INNOVATION ApS som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Eske Winther Petersen i 3 år 10 måneder, før fratrædelsen den 2. april 2012.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 2. april 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EWP HOLDING AALBORG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MEDICHANICAL HOLDING ApS
Via EWP HOLDING AALBORG ApS -
MEDICHANICAL ENGINEERING ApS
Via MEDICHANICAL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MEDICHANICAL ENGINEERING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2011 -
EWP HOLDING AALBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
ME Invest 2017 ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
ME Invest 2017 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
ME Invest 2017 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.07.2017
Registreringsdato: 11.07.2017
Blå bog (fortsat)
Eske har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
22.05.2008 - Stadig aktiv
Ejer
28.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.01.2011 - 19.01.2011
Direktør
11.01.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.06.2023 - 29.06.2023
Reel ejer
30.06.2023 - 27.09.2023
Reel ejer
28.09.2023 - 11.12.2023
Ejerandel: 26,75% -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.05.2008 - 13.06.2023
Reel ejer
14.06.2023 - 27.09.2023
Reel ejer
28.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52,45% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
11.07.2017 - 30.06.2023
Ejerandel: 33,34% -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2008 - 02.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Eske Winther Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EWP HOLDING AALBORG ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 152' DKK. Igennem sit holdingselskab EWP HOLDING AALBORG ApS har Eske dermed også ejerandele i MEDICHANICAL HOLDING ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Eske Winther Petersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor EWP HOLDING AALBORG ApS fremviste et overskud på 184' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor MEDICHANICAL ENGINEERING ApS fremviste et underskud på 4.063' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 3.798' DKK (MEDICHANICAL ENGINEERING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.598' DKK (MEDICHANICAL ENGINEERING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -817' DKK (MEDICHANICAL HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Eske' netværk er Poul Torben Nielsen.