Kim Nowak Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET VINDEGADE 52, ODENSE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.279' DKK ODENSE HÅNDBOLD A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET VINDEGADE 52, ODENSE A/S) (2020) |
Største underskud: | -4.412' DKK Odense Håndbold A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 32.765' DKK ODENSE HÅNDBOLD A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET VINDEGADE 52, ODENSE A/S) (2023) |
Største gæld: | 41.957' DKK ODENSE HÅNDBOLD A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET VINDEGADE 52, ODENSE A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos Odense Håndbold A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HC ODENSE TALENTCENTER ApS (11 år) |
Seed: 1669994795
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2008 hos EJENDOMSSELSKABET VINDEGADE 52, ODENSE A/S (tidligere ODENSE HÅNDBOLD A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Kim Nowak Rasmussen i 3 måneder, inden stoppet den 1. august 2008.
Nu opererer virksomheden indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 2.677' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sports Academy Denmark ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 33.34-49.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
Odense Håndbold A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Odense Håndbold A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2023
Registreringsdato: 23.02.2023 -
Olympos ApS (Nu: Sports Academy Denmark ApS) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2023
Registreringsdato: 21.02.2023 -
Konsulentfirmaet KNO (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
22.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
23.09.2019 - 21.02.2023
Reel ejer
23.09.2019 - Stadig aktiv
Ejer
28.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
01.05.2018 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ODENSE HÅNDBOLD FÆLLESSKAB ApS (Nu: HC ODENSE TALENTCENTER ApS) landede et overskud på 1' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor ODENSE HÅNDBOLD FÆLLESSKAB ApS (Nu: HC ODENSE TALENTCENTER ApS) landede et underskud på 45' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Morten Maagaard Rasmussen.