Henrik Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 11. jun. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MADSEN KØD ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 192.997' DKK DAVIDSENS TØMMERHANDEL A/S (2021) |
Største underskud: | -187.253' DKK CATERING ENGROS A/S (Nu: DAGROFA FOODSERVICE A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 575.622' DKK Davidsen Koncernen A/S (2023) |
Største gæld: | 1.398.850' DKK CATERING ENGROS A/S (Nu: DAGROFA FOODSERVICE A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Malema Holding ApS (7 år 9 måneder) |
Seed: 1909227830
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2007 ved MADSEN KØD ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Clausen i 3 år 2 måneder, før stoppet den 16. august 2010.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med kød og kødprodukter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 16. august 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Malema Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
La Cuenta Vinos ApS
Via Malema Holding ApS
Direktørposter (5)
-
Malema Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2016 -
MIN BUTIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2018 -
DAVIDSENS TØMMERHANDEL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2018 -
Davidsen Ejendomme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2019 -
Davidsen Koncernen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
Malema Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.11.2016 -
T-24 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.01.2024
Ejendomme (3)
Tidslinje (34)
-
BYG-E A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
T-24 ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024 -
T-24 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,66% -
Reel ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
03.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
06.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Clausen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved DET DANSKE MADHUS A/S der præsenterede et overskud på 46.116' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved PRIMA FRUGT A/S der præsenterede et underskud på 8.277' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 9 måneder fra 2016 til i dag hos Malema Holding ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 43.800' DKK (Davidsen Koncernen A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 408' DKK (BYG-E A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 575.622' DKK (Davidsen Koncernen A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -890' DKK (T-24 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Poul Christian Davidsen.