Michael Nordtorp Vestergaard
Erhvervsaktiv siden: | 7. jan. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Advokataktieselskabet BORCH (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.133' DKK Udviklingsselskabet af 5. oktober 2017 IVS (Nu: VT Rødegårdsvej 14 ApS) (2019) |
Største underskud: | -4.023' DKK EJENDOMSSELSKABET TORVET 3, SVENDBORG ApS (2015) |
Største egenkapital: | 26.293' DKK VT NV3 IVS (Nu: VT Ejendomsholding ApS) (2023) |
Største gæld: | 75.944' DKK Udviklingsselskabet af 5. oktober 2017 IVS (Nu: VT Rødegårdsvej 14 ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 60 årsværk hos Kulturradio Danmark A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Advokataktieselskabet BORCH (15 år 1 måned) |
Seed: 1021424930
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2009 i Advokataktieselskabet BORCH (tidligere ADVOKATAKTIESELSKABET BORCH) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Michael Nordtorp Vestergaard i 3 år 1 måned, inden stoppet d. 29. februar 2012.
I dag opererer virksomheden indenfor juridisk bistand. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 2.436' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MINOVE Advokatholding ApS
Ejerandel: 100% -
MINOVE Ejendomsholding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (14)
-
Advokataktieselskabet BORCH
Via MINOVE Advokatholding ApS -
Ejendomsselskabet Mellemgade 13 ApS
Via Advokataktieselskabet BORCH -
JVT Ejendomme ApS
Via MINOVE Ejendomsholding ApS -
JVT Middelfartvej 128 ApS
Via JVT Ejendomme ApS -
JVT Rytterkasernen 1 ApS
Via JVT Ejendomme ApS -
JVT Middelfartvej 114-116 ApS
Via JVT Ejendomme ApS -
JVT Skt. Jørgens Gade 108-110 ApS
Via JVT Ejendomme ApS -
Omstødelse.dk ApS
Via MINOVE Ejendomsholding ApS -
VT Ejendomsholding ApS
Via MINOVE Ejendomsholding ApS -
VT Frederiksgade ApS
Via VT Ejendomsholding ApS -
VT Rødegårdsvej 14 ApS
Via VT Ejendomsholding ApS -
Svendborg Maritime Erhvervspark P/S
Via VT Ejendomsholding ApS -
Ejendomsselskabet Sydfyn ApS
Via MINOVE Ejendomsholding ApS -
Validan Branche ApS
Via MINOVE Ejendomsholding ApS
Direktørposter (14)
-
Advokataktieselskabet BORCH
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2011 -
JVT Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2015 -
MINOVE Advokatholding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2015 -
MINOVE Ejendomsholding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2015 -
JVT Middelfartvej 128 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2015 -
Omstødelse.dk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2016 -
VT Frederiksgade ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2017 -
JVT Rytterkasernen 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2017 -
VT Ejendomsholding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2017 -
VT Rødegårdsvej 14 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2017 -
JVT Middelfartvej 114-116 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2017 -
Ejendomsselskabet Sydfyn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2019 -
JVT Skt. Jørgens Gade 108-110 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2020 -
Ejendomsselskabet Mellemgade 13 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2021
Bestyrelsesposter (4)
-
RADIO DIABLO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2020 -
Advokataktieselskabet BORCH
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2021 -
NOVA-PACK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.07.2016 -
Validan Branche ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.06.2022
Tidslinje (92)
-
NOVA-PACK Export ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023 -
NOVA-PACK Export ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2023
Registreringsdato: 25.04.2023 -
M.M.H. Holding ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2022
Registreringsdato: 12.12.2022
Blå bog (fortsat)
Michael har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.06.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via MINOVE Ejendomsholding ApS -
Reel ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
19.04.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,15% -
Reel ejer
03.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Michael Nordtorp Vestergaard er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• MINOVE Advokatholding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.143' DKK.
• MINOVE Ejendomsholding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.143' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 2 holdingselskaber som JVT Ejendomme ApS (22,22%) & VT Ejendomsholding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Michael Nordtorp Vestergaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Udviklingsselskabet af 5. oktober 2017 IVS (Nu: VT Rødegårdsvej 14 ApS) landede et overskud på 10.133' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JVT Ejendomme ApS landede et underskud på 2.918' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.107' DKK (NOVA-PACK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.918' DKK (JVT Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.293' DKK (VT NV3 IVS (Nu: VT Ejendomsholding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 43' DKK (L Søgaard ApS (Nu: Validan Branche ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Christian Samir Alstrup Thuesen.