Anette Brinkmann Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 17. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.057' DKK ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S (Nu: ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S) (2023) |
Største underskud: | -295' DKK ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S (Nu: ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 2.317' DKK ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S (Nu: ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.610' DKK ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S (Nu: ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S (Nu: ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S (17 år 6 måneder) |
Seed: 261542163
Karrieren som leder startede i 1999 hos ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S (tidligere ADVOKATFIRMAET BIRTHE DYRBERG A/S) i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Anette Brinkmann Jensen købte en del af virksomheden d. 17. juni 1999 og havde dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Anette af: Birte Dyrberg. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Anette nu bestreddet i 17 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen juridisk bistand. Her mere end 17 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 1.057' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Advokatfirmaet Anette Brinkmann
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
ADVOKATFIRMAET BIRTHE DYRBERG A/S (Nu: ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.12.2016
Registreringsdato: 22.12.2016 -
ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S (Nu: ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2016
Registreringsdato: 23.11.2016 -
Advokatfirmaet Anette Brinkmann (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.09.2016
Registreringsdato: 30.09.2016
Blå bog (fortsat)
Anette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
30.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
17.06.1999 - 22.12.2016
Bestyrelsesmedlem
01.05.2006 - 23.11.2016
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S (Nu: ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S) kunne fremvise et overskud på 7' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S (Nu: ADVOKATFIRMAET DYRBERG & PARTNERE A/S) kunne fremvise et underskud på 295' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er René Zeeberg.