Robert Stammer
Erhvervsaktiv siden: | 26. jan. 2006 (18 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROULUNDS FACILITY ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.368' DKK ROULUNDS ENERGY ApS (2015) |
Største underskud: | -3.148' DKK ROST HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 21.439' DKK ROST HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 1.825' DKK ROULUNDS ENERGY ApS (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ROULUNDS ENERGY ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af ROST HOLDING ApS (18 år 7 måneder) |
Seed: 2010698275
Det hele begyndte den dag i 2006 i ROULUNDS FACILITY ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Robert Stammer i 4 år 11 måneder, inden stoppet d. 24. januar 2011.
Dengang var virksomhedens branche indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. maj 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ROST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
ROULUNDS ENERGY ApS
Via ROST HOLDING ApS -
ROLU ApS
Via ROST HOLDING ApS -
COOL4SEA ApS
Via ROLU ApS -
COOL4SEA Holding ApS
Via ROLU ApS
Direktørposter (3)
-
ROLU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2020 -
ROST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2006 -
ROULUNDS ENERGY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2007
Ejendomme (4)
Tidslinje (8)
-
ROLU ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.10.2020
Registreringsdato: 27.10.2020 -
ROULUNDS FACILITY ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.01.2011
Registreringsdato: 24.01.2011 -
ROULUNDS TRP ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.07.2010
Registreringsdato: 30.07.2010
Blå bog (fortsat)
Robert har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
27.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
24.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
26.01.2006 - Stadig aktiv
Ejer
26.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.01.2006 - 24.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.08.2007 - 30.07.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor ROULUNDS ENERGY ApS landede et overskud på 6.368' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ROST HOLDING ApS landede et underskud på 3.148' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.479' DKK (ROST HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.396' DKK (ROST HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 128' DKK (ROLU ApS).
En af de forbindelser som går igen i Robert' netværk er Henrik Simon Lunde.