Thomas Reventlow Bruun
Erhvervsaktiv siden: | 27. jan. 2006 (18 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | GL. HOLTEGAARD - BREDA FONDEN FONDEN FOR MALERINDEN EBBA BREDA'SKUNST OG GL. HOLTEGAARD (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 20.487' DKK VEMMETOFTE KLOSTER (2022-23) |
Største underskud: | -5.108' DKK GL. HOLTEGAARD - BREDA FONDEN FONDEN FOR MALERINDEN EBBA BREDA'SKUNST OG GL. HOLTEGAARD (2022) |
Største egenkapital: | 242.293' DKK VEMMETOFTE KLOSTER (2022-23) |
Største gæld: | 27.994' DKK GL. HOLTEGAARD - BREDA FONDEN FONDEN FOR MALERINDEN EBBA BREDA'SKUNST OG GL. HOLTEGAARD (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos VEMMETOFTE KLOSTER (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Kirsten Borger Poulsens Fond (17 år 11 måneder) |
Seed: 1961850559
Erhvervskarrieren startede i 2006 i GL. HOLTEGAARD - BREDA FONDEN FONDEN FOR MALERINDEN EBBA BREDA'SKUNST OG GL. HOLTEGAARD i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Thomas Reventlow Bruun i 5 år, før fratrædelsen d. 18. februar 2011.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 4.430' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
SØMANDSHJEMMET BETHEL
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2015 -
VEMMETOFTE KLOSTER
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2024
Tidslinje (6)
-
VEMMETOFTE KLOSTER (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
VEMMETOFTE KLOSTER
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2024
Registreringsdato: 31.03.2024 -
SØMANDSHJEMMET BETHEL
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2015
Registreringsdato: 19.03.2015
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.10.2009 - 31.03.2024
Bestyrelsesmedlem
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
22.10.2017 - 21.05.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
27.01.2006 - 18.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Reventlow Bruun har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i VEMMETOFTE KLOSTER der præsenterede et overskud på 20.487' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i SØMANDSHJEMMET BETHEL der præsenterede et underskud på 1.452' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 5 måneder fra 2009 til 2024 hos VEMMETOFTE KLOSTER.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.233' DKK (SØMANDSHJEMMET BETHEL).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.430' DKK (GL. HOLTEGAARD - BREDA FONDEN FONDEN FOR MALERINDEN EBBA BREDA'SKUNST OG GL. HOLTEGAARD).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32.045' DKK (SØMANDSHJEMMET BETHEL).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.415' DKK (GL. HOLTEGAARD - BREDA FONDEN FONDEN FOR MALERINDEN EBBA BREDA'SKUNST OG GL. HOLTEGAARD).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Poul Henrik Jensen.