Peter Velling Bower
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALPHA BIOBANK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 588.964' DKK INNODAPTER ApS (2019) |
Største underskud: | -45.160' DKK AX V INV4 Holding ApS (Nu: ESB Group ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 753.990' DKK INNODAPTER ApS (2023) |
Største gæld: | 1.249.181' DKK AX V INV4 Holding ApS (Nu: ESB Group ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 97 årsværk hos NORDIC CRYOBANK ApS (Nu: EUROPEAN SPERM BANK ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ALPHA BIOBANK ApS (8 år 7 måneder) |
Seed: 1311306911
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 hos ALPHA BIOBANK ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Peter Velling Bower i 8 år 7 måneder, inden stoppet den 2. september 2014.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 2. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OMB500 ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS
Via OMB500 ApS -
INWET HOLDING ApS
Via GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS -
VETPHARM LØGSTØR ApS
Via INWET HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
INNODAPTER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2019 -
GOMP INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2019 -
InnoCar A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2021 -
Bjarkesvej Allerød ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
InnoCar A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.12.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
OMB500 ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.10.2023
Registreringsdato: 23.10.2023 -
Selskabet af 26. marts 2019 ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.03.2023
Registreringsdato: 09.03.2023 -
AX V INV4 Holding ApS (Nu: ESB Group ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
23.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Direktør
07.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
23.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.03.2019 - 09.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor INNODAPTER ApS fremviste et overskud på 588.964' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor GOMP INVEST ApS fremviste et underskud på 4.343' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 78.397' DKK (NORDIC CRYOBANK ApS (Nu: EUROPEAN SPERM BANK ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 45.160' DKK (AX V INV4 Holding ApS (Nu: ESB Group ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 753.990' DKK (INNODAPTER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.136' DKK (OMB500 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Margarethe Bower.