Mikkel Fisker
Erhvervsaktiv siden: | 12. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | RADER WENDT. DANMARK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.303' DKK TEKT A/S (2022) |
Største underskud: | -5.221' DKK RIO SKO. ESBJERG A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 50.172' DKK LARS HANSEN HOLDING ApS (2015-16) |
Største gæld: | 43.112' DKK RIO SKO. ESBJERG A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos TOYJOY DANMARK A/S (Nu: Selskabet af januar 2023 A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Selskabet af januar 2023 A/S (6 år 6 måneder) |
Seed: 717006123
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2006 i RADER WENDT. DANMARK ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Mikkel Fisker i 7 måneder, før fratrædelsen d. 31. august 2006.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. august 2006.
Bestyrelsesposter (2)
-
TEKT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2022 -
RIO SKO. ESBJERG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
RIO SKO. ESBJERG A/S
Fratrådt som direktørDato: 02.08.2023
Registreringsdato: 02.08.2023 -
LARS HANSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.08.2023
Registreringsdato: 02.08.2023 -
TEKT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2022
Registreringsdato: 22.06.2022
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
29.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
09.06.2022 - 02.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.06.2022 - 02.08.2023
Bestyrelsesmedlem
09.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2009 - 31.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikkel Fisker har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i TEKT A/S der præsenterede et overskud på 2.303' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i RIO SKO. ESBJERG A/S der præsenterede et underskud på 1.362' DKK.
Mikkel har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 6 måneder fra 2009 til 2015 hos Selskabet af januar 2023 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 816' DKK (TEKT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.492' DKK (LARS HANSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 7.929' DKK (RIO SKO. ESBJERG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.025' DKK (LARS HANSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Boet Efter Lars Hansen.