Poul Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 21. jan. 2008 (16 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | STANDESIGN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.656' DKK PBN KLEJNSMEDIE A/S (Nu: PBN A/S) (2019) |
Største underskud: | -7.688' DKK STANDESIGN A/S (2020) |
Største egenkapital: | 18.512' DKK PBN KLEJNSMEDIE A/S (Nu: PBN A/S) (2019) |
Største gæld: | 26.377' DKK PBN KLEJNSMEDIE A/S (Nu: PBN A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 56 årsværk hos AB ELECTRIC A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RISE TECH HOLDING ApS (11 år) |
Seed: 1997015726
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2008 i STANDESIGN A/S som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Poul Laursen i 7 år 7 måneder, inden stoppet d. 3. september 2015.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden reklamevirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.859' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RISE TECH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
AB ELECTRIC A/S
Via RISE TECH HOLDING ApS -
Nordic Grinding Group ApS
Via RISE TECH HOLDING ApS -
Danish Organic Bottles ApS
Via RISE TECH HOLDING ApS -
TMS-AS ApS UNDER KONKURS
Via RISE TECH HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
RISE TECH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2013
Bestyrelsesposter (3)
-
WEISSENBORN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.04.2021 -
AB ELECTRIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2020 -
Intelligentcity ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (47)
-
TMS-AS ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.07.2024
Registreringsdato: 19.07.2024 -
WEISSENBORN INVEST ApS (Nu: Sadelmagervej 20&18 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
PBN KLEJNSMEDIE A/S (Nu: PBN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024
Blå bog (fortsat)
Poul har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via RISE TECH HOLDING ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
09.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.11.2022 - 19.07.2024
Reel ejer
12.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Poul Laursen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RISE TECH HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.002' DKK. Igennem sit holdingselskab RISE TECH HOLDING ApS har Poul dermed også ejerandele i AB ELECTRIC A/S (10-14.99%), Nordic Grinding Group ApS (100%), Danish Organic Bottles ApS (50-66.65%) & TMS-AS ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Poul Laursen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Poul Laursen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i PBN KLEJNSMEDIE A/S (Nu: PBN A/S) der præsenterede et overskud på 13.656' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i STANDESIGN A/S der præsenterede et underskud på 7.688' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 7 måneder fra 2008 til 2015 hos STANDESIGN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.862' DKK (AB ELECTRIC A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 670' DKK (ALFRED JENSEN & SØN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.789' DKK (TEKNIKGRUPPEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.702' DKK (Intelligentcity ApS).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Peter Møller.