Karsten John Hjarsø
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ADSERBALLE & KNUDSEN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 109.793' DKK CG JENSEN A/S (2017) |
Største underskud: | -215.335' DKK ENTREPRENØRSELSKABET AF 8. AUGUST 2006 A/S (Nu: ADSERBALLE & KNUDSEN A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 401.376' DKK Holdingselskabet J. Jensen A/S (Nu: Jensen Gruppen A/S) (2019) |
Største gæld: | 552.994' DKK CG JENSEN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 646 årsværk hos CG JENSEN A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af HJARSØ HOLDING ApS (18 år 9 måneder) |
Seed: 2069254437
Karsten John Hjarsø har bla. gået på DTU - Technical University of Denmark i ca. 4 år tilbage i 1985-89.
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2005 i ADSERBALLE & KNUDSEN HOLDING ApS (tidligere HJARSØ EJENDOMME ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Karsten John Hjarsø i 12 år 6 måneder, inden stoppet d. 9. juli 2018.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 10.185' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HJARSØ HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (21)
-
NORRA NÄBBEBODA ApS
Via HJARSØ HOLDING ApS -
GRIBSKOV BYG A/S
Via HJARSØ HOLDING ApS -
Jensen Digital Innovation ApS
Via HJARSØ HOLDING ApS -
HD lab ApS
Via Jensen Digital Innovation ApS -
Yellow Machine ApS
Via Jensen Digital Innovation ApS -
Exowear A/S
Via Jensen Digital Innovation ApS -
circue ApS
Via Jensen Digital Innovation ApS -
Hjarsø Invest ApS
Via HJARSØ HOLDING ApS -
WITO ApS
Via Hjarsø Invest ApS -
Olivenlunden ApS
Via HJARSØ HOLDING ApS -
Hjarsø Ejendomme ApS
Via HJARSØ HOLDING ApS -
Kampmann ApS
Via HJARSØ HOLDING ApS -
O.K. ENTREPRISE. INGENIØR OG ENTREPRENØR ApS
Via Kampmann ApS -
Pilegaard-Henriksen ApS
Via Kampmann ApS -
Kampmann Tag og Facade A/S
Via Kampmann ApS -
DHV 4 ApS
Via Kampmann ApS -
Aux Holding A/S
Via HJARSØ HOLDING ApS -
AUX A/S
Via Aux Holding A/S -
Proprty.AI ApS
Via HJARSØ HOLDING ApS -
Krog Byggerådgivning ApS
Via HJARSØ HOLDING ApS -
Proptech Invest ApS
Via HJARSØ HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (6)
-
HJARSØ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2005 -
Hjarsø Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2020 -
Olivenlunden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2020 -
Hjarsø Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2021 -
Aux Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2023 -
AUX A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2023
Bestyrelsesposter (13)
-
O.K. ENTREPRISE. INGENIØR OG ENTREPRENØR ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.03.2022 -
NORRA NÄBBEBODA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2015 -
GRIBSKOV BYG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.07.2023 -
Pilegaard-Henriksen ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.02.2024 -
ATLAS PROPERTY MANAGEMENT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.06.2021 -
Climaid ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2023 -
Hjarsø Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2020 -
Hjarsø Ejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.02.2021 -
Kampmann ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.05.2022 -
AUX A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2022 -
Proprty.AI ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.10.2023 -
Krog Byggerådgivning ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2023 -
Kampmann Tag og Facade A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.06.2023
Tidslinje (191)
-
Proptech Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
Woodsense ApS (Nu: Tector ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
Kampmann Bygningsentreprise ApS (Nu: Pilegaard-Henriksen ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024
Blå bog (fortsat)
Karsten har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. I en karriere som indtil nu har varet i mere end 18 år 9 måneder, har Karsten bla. Arbejdet indenfor Construction Management, Project Planning, Project Management, Contract Negotiation og Construction.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.07.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via HJARSØ HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via HJARSØ HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
02.06.2022 - Stadig aktiv
Direktør
13.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Aux Holding A/S
Karsten John Hjarsø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HJARSØ HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 14.379' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Kampmann ApS (30%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Karsten John Hjarsø, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Karsten John Hjarsø har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i CG JENSEN A/S der præsenterede et overskud på 106.727' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i ENTREPRENØRSELSKABET AF 8. AUGUST 2006 A/S (Nu: ADSERBALLE & KNUDSEN A/S) der præsenterede et underskud på 215.335' DKK.
Karsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 68 forskellige selskaber (heraf 14 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 13 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 11 måneder fra 2006 til 2021 hos ADSERBALLE & KNUDSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 42.691' DKK (CG JENSEN HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 66.476' DKK (JÖNSSON ENTREPRISE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 328.686' DKK (CG JENSEN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -37.306' DKK (LYNGBY BOLDKLUB A/S).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Annebet Rasmussen.