Jens Husted Kjær
Erhvervsaktiv siden: | 12. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LIQTECH HOLDING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 9.531' DKK PROVITAL SOLUTIONS A/S (Nu: LIQTECH WATER A/S) (2019) |
Største underskud: | -71.812' DKK COMETAS A/S (Nu: LIQTECH HOLDING A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 58.161' DKK COMETAS A/S (Nu: LIQTECH HOLDING A/S) (2016) |
Største gæld: | 293.533' DKK COMETAS A/S (Nu: LIQTECH HOLDING A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos COMETAS A/S (Nu: LIQTECH HOLDING A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af JHK TECHNOLOGIES ApS (17 år 7 måneder) |
Seed: 1594682560
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2006 i LIQTECH HOLDING A/S (tidligere COMETAS A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Jens Husted Kjær i 5 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2011.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 23.594' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JHK TECHNOLOGIES ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Norlex A/S
Via JHK TECHNOLOGIES ApS -
Alumichem A/S
Via Norlex A/S
Direktørposter (4)
-
Norlex A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2016 -
JHK TECHNOLOGIES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2021 -
Alumichem A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2017 -
J2C TRADING & INVEST S.M.B.A
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2021
Bestyrelsesposter (4)
-
Norlex A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2016 -
JHK TECHNOLOGIES ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2012 -
Alumichem A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.2017 -
J2C TRADING & INVEST S.M.B.A
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (59)
-
Amiteck ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
Amiteck ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.04.2022
Registreringsdato: 11.04.2022 -
Amiteck ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2022
Registreringsdato: 11.04.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,57% -
Reel ejer
07.12.2015 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,57% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
17.11.2011 - Stadig aktiv
Direktør
17.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
21.12.2015 - 12.02.2016
Reel ejer
21.12.2015 - 27.03.2019
Bestyrelsesmedlem
12.02.2016 - 23.04.2019
Reel ejer
28.03.2019 - 20.12.2020
Bestyrelsesmedlem
24.04.2019 - 11.04.2022
Reel ejer
21.12.2020 - 31.05.2023
Direktør
11.04.2022 - 31.05.2023
Ejerandel: 28,57% -
Direktør
29.09.2016 - 22.05.2018
Bestyrelsesmedlem og Direktør
23.05.2018 - 09.06.2021
Reel ejer
24.05.2018 - 20.12.2020
Reel ejer
21.12.2020 - 09.06.2021
Ejerandel: 28,57%
Jens Husted Kjær har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i NORDISK ALUMINAT A/S (Nu: Alumichem A/S) der præsenterede et overskud på 7.528' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i Norlex Systems ApS (Nu: Norlex Systems A/S) der præsenterede et underskud på 2.227' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 10 måneder fra 2011 til i dag hos J2C TRADING & INVEST S.M.B.A.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.528' DKK (NORDISK ALUMINAT A/S (Nu: Alumichem A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23.594' DKK (COMETAS A/S (Nu: LIQTECH HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.708' DKK (NORDISK ALUMINAT A/S (Nu: Alumichem A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -133.369' DKK (COMETAS A/S (Nu: LIQTECH HOLDING A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Christian Kemp.