Niels Erik Preisler
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MUE HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 57.446' DKK DPI EJENDOMME ApS (2022) |
Største underskud: | -13.499' DKK DPI INVEST ApS (2023) |
Største egenkapital: | 325.238' DKK DPI EJENDOMME ApS (2022) |
Største gæld: | 70.130' DKK DPI EJENDOMME ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Hannebjerglund ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MUE HOLDING ApS (18 år 3 måneder) |
Seed: 85634529
Det hele startede for alvor en dag i 2006 i MUE HOLDING ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Niels Erik Preisler og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Niels nu bestreddet i 18 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 6.898' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MUE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
EJENDOMSSELSKABET GAMMELMOSEVEJ ApS
Via MUE HOLDING ApS -
DPI INVEST ApS
Via MUE HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Taastrup Hovedgade ApS
Via DPI INVEST ApS -
EJENDOMSSELSKABET HØJE TAASTRUP VEJ ApS
Via DPI INVEST ApS -
DPI Invest II ApS
Via DPI INVEST ApS -
Hannebjerglund ApS
Via DPI Invest II ApS -
Ejendomsselskabet Allerød ApS
Via DPI INVEST ApS
Direktørposter (19)
-
EJENDOMSSELSKABET VASEVEJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2008 -
EJENDOMSSELSKABET RYVANGS ALLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2008 -
EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIBUEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2008 -
EJENDOMSSELSKABET HØJE TAASTRUP VEJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2012 -
DPI Invest II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2016 -
EJENDOMSSELSKABET GAMMELMOSEVEJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2007 -
Ejendomsselskabet Allerød ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2017 -
EJENDOMSSELSKABET BROBÆKSGADE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2015 -
Ejendomsselskabet Krogshøjvej 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2024 -
DPI CW ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2015 -
Ejendomsselskabet Taastrup Hovedgade ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2021 -
MUE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2006 -
PAM INVEST DDB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2008 -
PAM INVEST SEB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2008 -
DPI EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2008 -
EJENDOMSSELSKABET ASKELUNDSVEJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2008 -
EJENDOMSSELSKABET STJERNEGADE 15 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2008 -
PAM INVEST FP - JB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2008 -
DPI INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (95)
-
INVESTDANMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
Ejendomsselskabet Krogshøjvej 1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
Hirshholmshave ApS (Nu: Hirschholmshave ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
04.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,88% -
Direktør
12.09.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,88% -
Reel ejer og Direktør
11.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,88% -
Direktør
03.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor DPI EJENDOMME ApS kunne offentliggøre et overskud på 57.446' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DPI INVEST ApS kunne offentliggøre et underskud på 13.499' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.402' DKK (EJENDOMSSELSKABET ASKELUNDSVEJ ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.499' DKK (DPI INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 320.795' DKK (DPI EJENDOMME ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -25.094' DKK (PAM INVEST DDB ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Hans Henrik Preisler.