Tommy Seeberg
Erhvervsaktiv: | 29. apr. 2008 - 12. jun. 2023 |
Karrieren startede hos: | PIFLEX GP COMPANY ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 110.758' DKK SAPA PRECISION TUBING TØNDER A/S (Nu: HYDRO PRECISION TUBING TØNDER A/S) (2020) |
Største underskud: | -84.722' DKK SAPA DENMARK A/S (Nu: Hydro Holding Denmark A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 445.085' DKK SAPA DENMARK A/S (Nu: Hydro Holding Denmark A/S) (2021) |
Største gæld: | 409.529' DKK SAPA PRECISION TUBING TØNDER A/S (Nu: HYDRO PRECISION TUBING TØNDER A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 455 årsværk hos SAPA PRECISION TUBING TØNDER A/S (Nu: HYDRO PRECISION TUBING TØNDER A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HYDRO PRECISION TUBING TØNDER A/S (12 år 8 måneder) |
Seed: 1354196386
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Tommy Seeberg. Den første gang Tommy var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2008 i PIFLEX GP COMPANY ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Tommy Seeberg i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 8. juli 2010.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. juli 2010.
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
SAPA DENMARK A/S (Nu: Hydro Holding Denmark A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2023
Registreringsdato: 12.06.2023 -
HYDRO ALUMINIUM PRECISION TUBING TØNDER A/S (Nu: HYDRO PRECISION TUBING TØNDER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
SAPA PRECISION TUBING TØNDER A/S (Nu: HYDRO PRECISION TUBING TØNDER A/S)
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023
Blå bog (fortsat)
Tommy har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 14 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.04.2017 - 12.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2010 - 31.05.2023
Reel ejer
01.06.2016 - 28.08.2017
Direktør
01.06.2016 - 28.02.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2008 - 08.07.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2008 - 30.06.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Tommy Seeberg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i SAPA PRECISION TUBING TØNDER A/S (Nu: HYDRO PRECISION TUBING TØNDER A/S) der præsenterede et overskud på 110.758' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i SAPA DENMARK A/S (Nu: Hydro Holding Denmark A/S) der præsenterede et underskud på 84.722' DKK.
Tommy har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 8 måneder fra 2010 til 2023 hos HYDRO PRECISION TUBING TØNDER A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 84.722' DKK (SAPA DENMARK A/S (Nu: Hydro Holding Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 307.034' DKK (SAPA DENMARK A/S (Nu: Hydro Holding Denmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 279.898' DKK (SAPA PRECISION TUBING TØNDER A/S (Nu: HYDRO PRECISION TUBING TØNDER A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Tommy' netværk er Ole Thisted.