Peter Fuglsang
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 2005 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FUGLSANG CONSULT ApS (Stifter) |
Største overskud: | 50.907' DKK BB Bioenergi P/S (Nu: Agri Energy Vrå P/S) (2022) |
Største underskud: | -1.419' DKK FUGLSANG CONSULT ApS (2015) |
Største egenkapital: | 108.408' DKK BB Bioenergi P/S (Nu: Agri Energy Vrå P/S) (2023) |
Største gæld: | 199.248' DKK BB Bioenergi P/S (Nu: Agri Energy Vrå P/S) (2023) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos BB Bioenergi P/S (Nu: Agri Energy Vrå P/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af FUGLSANG CONSULT ApS (18 år 8 måneder) |
Seed: 1284998897
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2005 ved FUGLSANG CONSULT ApS i hvervet som Stifter, Ejer og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Fuglsang og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Stifter, Ejer og Direktør har Peter nu besiddet i 18 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her 18 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 viste et underskud på 29' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FUGLSANG CONSULT ApS
Ejerandel: 100% -
Højgård Landbrug
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
FUGLSANG CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
Leverandørselskabet Agri Energy Vrå AmbA
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.08.2024 Ny
Tidslinje (8)
-
Leverandørselskabet Agri Energy Vrå AmbA (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
BB Bioenergi P/S (Nu: Agri Energy Vrå P/S)
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
BB Bioenergi Komplementarselskab ApS (Nu: Agri Energy Vrå Komplementarselskab ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
28.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
30.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.05.2022 - 28.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.05.2022 - 28.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BB Bioenergi P/S (Nu: Agri Energy Vrå P/S) landede et overskud på 50.907' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor FUGLSANG CONSULT ApS landede et underskud på 1.419' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 28.326' DKK (BB Bioenergi P/S (Nu: Agri Energy Vrå P/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29' DKK (FUGLSANG CONSULT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 108.408' DKK (BB Bioenergi P/S (Nu: Agri Energy Vrå P/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 37' DKK (BB Bioenergi Komplementarselskab ApS (Nu: Agri Energy Vrå Komplementarselskab ApS)).