Eigil Johannesen
Erhvervsaktiv siden: | 18. maj 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | POST DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 154.000' DKK POST DANMARK A/S (2021) |
Største underskud: | -1.222.000' DKK POST DANMARK A/S (2016) |
Største egenkapital: | 2.283.000' DKK POST DANMARK A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af POST DANMARK A/S (9 år 4 måneder) |
Seed: 1741752535
Det hele startede for alvor en dag i 2011 ved POST DANMARK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Eigil Johannesen i 3 år 11 måneder, før stoppet den 21. april 2015.
Nu arbejder virksomheden med posttjenester omfattet af forsyningspligten. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 435.000' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
POST DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2015
Tidslinje (3)
-
POST DANMARK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2015
Registreringsdato: 22.04.2015 -
POST DANMARK A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2015
Registreringsdato: 21.04.2015 -
POST DANMARK A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2011
Registreringsdato: 18.05.2011
Blå bog (fortsat)
Eigil har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
17.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
18.05.2011 - 21.04.2015
Bestyrelsesmedlem
22.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Eigil Johannesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved POST DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 154.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved POST DANMARK A/S der præsenterede et underskud på 1.222.000' DKK.
Eigil har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 4 måneder fra 2015 til i dag hos POST DANMARK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Eigil' netværk er Dzevad Ramic.