Evy Greve
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 2006 (18 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | EVY GREVE HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.578' DKK MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S (2022-23) |
Største underskud: | -366' DKK RIGHT-WAY ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 6.949' DKK Miljørent Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 17.325' DKK MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 72 årsværk hos KIWIK ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af YE ApS (6 år 6 måneder) |
Seed: 1181688435
Det begyndte den dag i 2006 i EVY GREVE HOLDING ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Evy Greve i 2 år 3 måneder, inden stoppet d. 26. maj 2008.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. maj 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
YE ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Miljørent Holding ApS
Via YE ApS -
KIWIK ApS
Via Miljørent Holding ApS -
MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S
Via Miljørent Holding ApS
Direktørposter (2)
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
RIGHT-WAY ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.09.2022
Registreringsdato: 22.09.2022 -
KIWIK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2020
Registreringsdato: 16.03.2020
Blå bog (fortsat)
Evy har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Miljørent Holding ApS -
Reel ejer
10.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 7,5% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
09.07.2019 - 22.09.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.02.2018 - 16.03.2020
Ejer
02.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Miljørent Holding ApS
Evy Greve er desuden indehaver af holdingselskabet Miljørent Holding ApS (7,5% ejerskab). Gennem holdingselskabet Miljørent Holding ApS ejes der også andele i KIWIK ApS (100%) & MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Evy Greve, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor KIWIK ApS landede et overskud på 1.871' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor RIGHT-WAY ApS landede et underskud på 366' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 6.578' DKK (MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 6.949' DKK (Miljørent Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.175' DKK (KIWIK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Evy' netværk er Yvonne Greve Kjär.