Anders Hestbech
Erhvervsaktiv siden: | 12. aug. 2010 (14 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | BESIGTELSES KONTORET AF 1914 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 41.272' DKK Købstædernes Ejendomsselskab P/S (2017) |
Største underskud: | -16.467' DKK Opendo A/S (Nu: Opendo Holding A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 276.011' DKK Opendo 1 A/S (Nu: Opendo A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.038.461' DKK Opendo 1 A/S (Nu: Opendo A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos Opendo 1 A/S (Nu: Opendo A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (10 år) |
Seed: 1398674890
Anders Hestbech gik på Langkær Gymnasium tilbage i 1982-85, Forsikringsakademiet tilbage i 1991-95 & Eureko Academy tilbage i 1998-00. Anders studerede følgende: Commercial Insurance (Life and Non Life), de tidligere nævnte steder.
Det hele begyndte for alvor dengang i 2010 i BESIGTELSES KONTORET AF 1914 A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anders Hestbech i 8 måneder, inden stoppet d. 27. april 2011.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 2.299' DKK.
Direktørposter (1)
-
KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.12.2017 -
Købstædernes Ejendomsselskab P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (27)
-
Opendo 1 A/S (Nu: Opendo A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2023
Registreringsdato: 24.03.2023 -
Opendo A/S (Nu: Opendo Holding A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2023
Registreringsdato: 24.03.2023 -
Opendo 1 A/S (Nu: Opendo A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2021
Registreringsdato: 26.02.2021
Blå bog (fortsat)
Anders har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. I en karriere som indtil nu har varet i mere end 10 år 11 måneder, har Anders bla. Arbejdet indenfor Strategy, Insurance, Management, Business Planning og General Insurance.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2021 - 24.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.01.2020 - 24.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2019 - 01.01.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Anders Hestbech har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i Købstædernes Ejendomsselskab P/S der præsenterede et overskud på 41.272' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i Opendo A/S (Nu: Opendo Holding A/S) der præsenterede et underskud på 16.467' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 4 måneder fra 2017 til i dag hos Købstædernes Ejendomsselskab P/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 16.173' DKK (Opendo 1 A/S (Nu: Opendo A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.299' DKK (BESIGTELSES KONTORET AF 1914 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 276.011' DKK (Opendo 1 A/S (Nu: Opendo A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -827' DKK (BESIGTELSES KONTORET AF 1914 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Jan Pedersen.