Maibritt Nørreskov Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 12. jul. 2007 (17 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | M.N.N HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 7.961' DKK BILHUSET ELMER A/S (2016-17) |
Største underskud: | -7.770' DKK BILHUSET ELMER A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 76.923' DKK Elmer Ejendomme Holding IVS (Nu: Elmer Ejendomme Holding ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 97.464' DKK BILHUSET ELMER A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 111 årsværk hos BILHUSET ELMER A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af M.N.N HOLDING ApS (17 år 2 måneder) |
Seed: 110712849
Karrieren I Danmark startede i 2007 i M.N.N HOLDING ApS i rollen som Ejer og Direktør. Maibritt Nørreskov Nielsen erhvervede virksomheden M.N.N HOLDING ApS d. 12. juli 2007. Maibritt har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Direktør har Maibritt nu bestreddet i 17 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 17 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2022-23 som viste et underskud på 1.044' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M.N.N HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
M.E.N. AF 1/10 1988 ApS
Via M.N.N HOLDING ApS -
Elmer Ejendomme Holding ApS
Via M.E.N. AF 1/10 1988 ApS -
ÅKIRKEBYVEJ 51 ApS
Via Elmer Ejendomme Holding ApS -
EJENDOMMEN ENGLANDSVEJ 384 ApS
Via Elmer Ejendomme Holding ApS -
Ejendomsselskabet H.C. Ørsteds Vej 10 ApS
Via Elmer Ejendomme Holding ApS -
KIRSTINEHØJ 66 APS
Via Elmer Ejendomme Holding ApS -
BILHUSET ELMER A/S
Via M.E.N. AF 1/10 1988 ApS
Direktørposter (1)
-
M.N.N HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2007
Bestyrelsesposter (7)
-
M.E.N. AF 1/10 1988 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.06.2018 -
ÅKIRKEBYVEJ 51 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.06.2018 -
BILHUSET ELMER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.06.2018 -
EJENDOMMEN ENGLANDSVEJ 384 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.06.2018 -
Ejendomsselskabet H.C. Ørsteds Vej 10 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.06.2018 -
Elmer Ejendomme Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.06.2018 -
KIRSTINEHØJ 66 APS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
KIRSTINEHØJ 66 APS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2018
Registreringsdato: 16.08.2018 -
ÅKIRKEBYVEJ 51 ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2018
Registreringsdato: 18.06.2018 -
Elmer Ejendomme Holding IVS (Nu: Elmer Ejendomme Holding ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2018
Registreringsdato: 18.06.2018
Blå bog (fortsat)
Maibritt har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
16.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer og Direktør
12.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.05.2017 - 31.10.2023
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2018 - 17.06.2018
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
31.05.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.01.2018 - 17.06.2018
Bestyrelsesmedlem
18.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,33%
Maibritt Nørreskov Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M.N.N HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 14.254' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne M.E.N. AF 1/10 1988 ApS (33,33%) & Elmer Ejendomme Holding ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Maibritt Nørreskov Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Maibritt Nørreskov Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i BILHUSET ELMER A/S der præsenterede et overskud på 7.357' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i BILHUSET ELMER A/S der præsenterede et underskud på 7.770' DKK.
Maibritt har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 2 måneder fra 2009 til 2017 hos LEDELSESSELSKABET MOGENS ELMER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Maibritt' netværk er Bente Nørreskov Nielsen.