Thomas Videbæk
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NOVOZYMES A/S (Direktør) |
Største overskud: | 4.556.000' DKK NOVOZYMES A/S (2022) |
Største underskud: | -122.138' DKK NOVOZYMES BIOPHARMA DK A/S (Nu: Novozymes Biopharma DK A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 14.351.000' DKK NOVOZYMES A/S (2023) |
Største gæld: | 1.513.124' DKK NOVOZYMES BIOLOGICALS HOLDING A/S (Nu: Novonesis Plant Biosolutions A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 55 årsværk hos Lyras A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af NOVOZYMES A/S (13 år 6 måneder) |
Seed: 732720792
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2007 hos NOVOZYMES A/S i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Thomas Videbæk i 13 år 6 måneder, inden stoppet den 31. marts 2021.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af andre organiske basiskemikalier. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 3.909.000' DKK.
Bestyrelsesposter (6)
-
NLM VANTINGE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2023 -
NLM Vantinge Group Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2023 -
Enduro Genetics ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.07.2024 -
Lipitec A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.12.2023 -
NLM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.12.2023 -
NLM Vantinge Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (40)
-
Enduro Genetics ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2024
Registreringsdato: 31.07.2024 -
Enduro Genetics ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.07.2024
Registreringsdato: 30.07.2024 -
NLM A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Videbæk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos NOVOZYMES BIOPHARMA DK A/S (Nu: Novozymes Biopharma DK A/S) der præsenterede et overskud på 317.555' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos NOVOZYMES BIOPHARMA DK A/S (Nu: Novozymes Biopharma DK A/S) der præsenterede et underskud på 122.138' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 4 måneder fra 2007 til 2017 hos Novonesis Plant Biosolutions A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.909.000' DKK (NOVOZYMES A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 37.446' DKK (Lyras A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.351.000' DKK (NOVOZYMES A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15.098' DKK (Enduro Genetics ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Rasmus Mortensen.