John Steinmann
Erhvervsaktiv siden: | 22. feb. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DI-TEKNIK A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 135.848' DKK TEKNIK-INVEST ApS (2021-22) |
Største underskud: | -12.139' DKK DI-TEKNIK A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 90.965' DKK TEKNIK-INVEST ApS (2020-21) |
Største gæld: | 75.495' DKK DI-TEKNIK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 175 årsværk hos DI-TEKNIK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JOHN STEINMANN HOLDING ApS (18 år 3 måneder) |
Seed: 1164222762
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2005 ved DI-TEKNIK A/S (tidligere DI-TEKNIK ApS) i hvervet som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde John Steinmann i 17 år 1 måned, før fratrædelsen den 1. april 2022.
I dag opererer virksomheden indenfor el-installation. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 23.865' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOHN STEINMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (14)
-
EJENDOM 2008 ApS
Via JOHN STEINMANN HOLDING ApS -
Sander Steinmann Invest ApS
Via JOHN STEINMANN HOLDING ApS -
TEKNIK-INVEST ApS
Via Sander Steinmann Invest ApS -
DI-TEKNIK A/S
Via TEKNIK-INVEST ApS -
Industrial Level ApS
Via DI-TEKNIK A/S -
HyBess Energy A/S
Via DI-TEKNIK A/SNyt selskab -
PRS1 ApS
Via TEKNIK-INVEST ApS -
MDSH Tech ApS
Via PRS1 ApS -
CHRETO ApS
Via MDSH Tech ApS -
DI-TRYKLUFT ApS
Via TEKNIK-INVEST ApS -
Ejendomsselskabet Sundvej 6 ApS
Via TEKNIK-INVEST ApS -
NVPT Holding ApS
Via TEKNIK-INVEST ApS -
Nordisk Varmepumpe Teknologi ApS
Via NVPT Holding ApS -
Eurocon-Teknik ApS
Via TEKNIK-INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
JOHN STEINMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
DI-TEKNIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
DI-TEKNIK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2008
Registreringsdato: 01.10.2008 -
JOHN STEINMANN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.06.2006
Registreringsdato: 03.06.2006
Blå bog (fortsat)
John har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20,83% -
Reel ejer
08.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 3% -
Reel ejer
31.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Stifter, Ejer og Direktør
03.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5%
John Steinmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JOHN STEINMANN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 17.090' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne TEKNIK-INVEST ApS (5%) og Sander Steinmann Invest ApS (20,83%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for John Steinmann, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor JOHN STEINMANN HOLDING ApS landede et overskud på 6.874' DKK.
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Jens-christian Sander Olsen.