Jesper Lyng Christoffersen
Erhvervsaktiv siden: | 23. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GLOBAL BEDS A/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -342' DKK GLOBALBEDS A/S (Nu: GLOBAL BEDS A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 0' DKK GLOBALBEDS A/S (Nu: GLOBAL BEDS A/S) (2017) |
Største gæld: | 10.590' DKK GLOBALBEDS A/S (Nu: GLOBAL BEDS A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos GLOBALBEDS A/S (Nu: GLOBAL BEDS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GLOBAL BEDS A/S (18 år 8 måneder) |
Seed: 476202280
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2006 ved GLOBAL BEDS A/S (tidligere GLOBALBEDS A/S) med titlen som Ejer, Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Det var sammen med business-partnerne Max Christoffersen, Jackie Lyng at Jesper Lyng Christoffersen stiftede GLOBAL BEDS A/S den dag i januar 2006. Rollen som Ejer, Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør har Jesper nu bestreddet i 18 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her 18 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 153' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GLOBAL BEDS A/S
Ejerandel: 25-33.33% -
JBP
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
GLOBAL BEDS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
GLOBAL BEDS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
JBP (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024 -
Pølsekareten ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 14.07.2022
Registreringsdato: 14.07.2022 -
Pølsekareten ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.07.2022
Registreringsdato: 14.07.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
23.01.2006 - Stadig aktiv
Direktør
15.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.10.2020 - 14.07.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
26.03.2021 - 28.06.2022
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor GLOBALBEDS A/S (Nu: GLOBAL BEDS A/S) kunne offentliggøre et underskud på 342' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Max Christoffersen.