Joan Brink Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARIUS RØNTVED A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.515' DKK A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI (2016) |
Største underskud: | -18.670' DKK A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI (2020) |
Største egenkapital: | 73.032' DKK A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI (2018) |
Største gæld: | 100.683' DKK A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI (2019) |
Flest årsværk: | 91 årsværk hos A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LÆSØ FISKEINDUSTRI HOLDING A/S (17 år 3 måneder) |
Seed: 903520437
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 i MARIUS RØNTVED A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Joan Brink Olsen i 1 år 1 måned, inden stoppet d. 19. juni 2007.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med fisk og fiskeprodukter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. juni 2007.
Bestyrelsesposter (3)
-
LÆSØ FISKEINDUSTRI HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2007 -
LÆSØ FISKEINDUSTRI'S FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2007 -
A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
MARIUS RØNTVED A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2007
Registreringsdato: 19.06.2007 -
A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2007
Registreringsdato: 19.06.2007 -
LÆSØ FISKEINDUSTRI'S FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2007
Registreringsdato: 19.06.2007
Blå bog (fortsat)
Joan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2006 - 19.06.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Joan Brink Olsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI der præsenterede et overskud på 13.515' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI der præsenterede et underskud på 18.670' DKK.
Joan har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 3 måneder fra 2007 til i dag hos LÆSØ FISKEINDUSTRI HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 261' DKK (LÆSØ FISKEINDUSTRI HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.349' DKK (A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 48.260' DKK (A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.312' DKK (LÆSØ FISKEINDUSTRI HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Joan' netværk er Lasse Dahl Pedersen.