Heine Bøgeskov Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HEDEGAARD MADSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.317' DKK HEDEGAARD MADSEN A/S (2020) |
Største underskud: | -462' DKK HEDEGAARD MADSEN A/S (2015) |
Største egenkapital: | 2.046' DKK HEDEGAARD MADSEN A/S (2020) |
Største gæld: | 3.531' DKK HEDEGAARD MADSEN A/S (2016) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos HEDEGAARD MADSEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HEDEGAARD MADSEN A/S (16 år 3 måneder) |
Seed: 18016578
Karrieren som erhvervsperson startede i 2008 i HEDEGAARD MADSEN A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Heine Bøgeskov Madsen nu bestreddet i 16 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 32' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Voksegøb Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HEDEGAARD MADSEN A/S
Via Voksegøb Invest ApS
Direktørposter (2)
-
HEDEGAARD MADSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2018 -
Voksegøb Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2021
Repræsentant (1)
-
Foreningen for Kystsikring Lønstrup Syd-Vest
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Foreningen for Kystsikring Lønstrup Syd-Vest
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.12.2022
Registreringsdato: 13.12.2022 -
Holdingselskabet af 2. juni 2021 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 22.06.2021
Registreringsdato: 22.06.2021 -
HEDEGAARD MADSEN A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 22.06.2021
Registreringsdato: 22.06.2021
Blå bog (fortsat)
Heine har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
13.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
22.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.06.2008 - Stadig aktiv
Ejer
03.07.2018 - 22.06.2021
Reel ejer
03.07.2018 - 29.06.2024
Direktør
03.07.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.06.2021 - 22.06.2021
Ejerandel: 51%
Heine Bøgeskov Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Voksegøb Invest ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.132' DKK. Gennem holdingselskabet Voksegøb Invest ApS har Heine derfor også andele i HEDEGAARD MADSEN A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Heine Bøgeskov Madsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor HEDEGAARD MADSEN A/S kunne fremvise et overskud på 2.317' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Voksegøb Invest ApS kunne fremvise et underskud på 159' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 32' DKK (HEDEGAARD MADSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 112' DKK (Voksegøb Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.132' DKK (Voksegøb Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 957' DKK (HEDEGAARD MADSEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Heine' netværk er Jørgen Hedegaard Madsen.