Henning Bentien Oxenløwe
Erhvervsaktiv siden: | 18. apr. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENNING BENTHIN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 346' DKK BRDR. BENTIEN ApS (2013-14) |
Største underskud: | -465' DKK BRDR. BENTIEN ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 151' DKK BRDR. BENTIEN ApS (2015-16) |
Største gæld: | 1.098' DKK BRDR. BENTIEN ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos BRDR. BENTIEN ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af HENNING BENTHIN ApS (18 år 5 måneder) |
Seed: 363737948
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2006 i HENNING BENTHIN ApS som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Henning Bentien Oxenløwe der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter havde Henning i 16 år 9 måneder, inden stoppet d. 7. februar 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor opførelse af bygninger. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2015-16 kunne fremvise et overskud på 223' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Entreprenørfirmaet Bentien
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HENNING BENTHIN ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BRDR. BENTIEN ApS UNDER KONKURS
Via HENNING BENTHIN ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Entreprenørfirmaet Bentien (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.02.2023
Registreringsdato: 20.02.2023 -
BRDR. BENTIEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.02.2023
Registreringsdato: 07.02.2023 -
HENNING BENTHIN ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.02.2023
Registreringsdato: 07.02.2023
Blå bog (fortsat)
Henning har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
11.04.2008 - 07.02.2023
Reel ejer
01.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
18.04.2006 - 07.02.2023
Ejer
18.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor BRDR. BENTIEN ApS fremviste et overskud på 346' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor BRDR. BENTIEN ApS fremviste et underskud på 465' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Jens Robert Andersen.