Toke Kjær Juul
Erhvervsaktiv siden: | 4. apr. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOKE JUUL HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 34.387' DKK NORDOMATIC A/S (2021) |
Største underskud: | -20.285' DKK Nordomatic Holding Denmark ApS (2023) |
Største egenkapital: | 248.504' DKK Nordomatic Holding Denmark ApS (2023) |
Største gæld: | 241.149' DKK Nordomatic Holding Denmark ApS (2023) |
Flest årsværk: | 165 årsværk hos NORDOMATIC A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af TOKE JUUL HOLDING ApS (18 år 5 måneder) |
Seed: 1214008672
Det hele startede i 2006 ved TOKE JUUL HOLDING ApS i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Toke Kjær Juul og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter, Direktør og Ejer har Toke nu bestreddet i 18 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 18 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 627' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TOKE JUUL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Nordomatic Holding Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.2023 -
TOKE JUUL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
NORDOMATIC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.04.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (32)
-
NORDOMATIC A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023 -
NORDOMATIC A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023 -
DOMINUS A/S (Nu: NORDOMATIC A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2023
Registreringsdato: 23.04.2023
Blå bog (fortsat)
Toke har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
04.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2006 - 01.11.2010
Direktør
13.06.2006 - 23.01.2020
Bestyrelsesmedlem
01.07.2016 - 23.04.2023
Direktør
24.01.2020 - 24.04.2023
Bestyrelsesmedlem
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.02.2021 - 25.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.01.2020 - 03.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Toke Kjær Juul er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TOKE JUUL HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26.571' DKK. Gennem holdingselskabet TOKE JUUL HOLDING ApS har Toke derfor også andele i og .
Se også koncerndiagram for Toke Kjær Juul, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor NORDOMATIC A/S kunne fremvise et overskud på 34.387' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Nordomatic Holding Denmark ApS kunne fremvise et underskud på 20.285' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 33.938' DKK (NORDOMATIC A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20.285' DKK (Nordomatic Holding Denmark ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 248.504' DKK (Nordomatic Holding Denmark ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 26.571' DKK (TOKE JUUL HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Toke' netværk er Nordomatic Invest AB.