Niels Cederholm
Erhvervsaktiv siden: | 8. feb. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | CBRE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 93.479' DKK Ejendomsselskabet Norden 12 Invest ApS (2021-22) |
Største underskud: | -26.475' DKK ApS KBUS 17 NR. 4724 (Nu: EJENDOMSSELSKABET TRIANGLEN 5 ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 302.723' DKK ApS KBUS 17 NR. 4724 (Nu: EJENDOMSSELSKABET TRIANGLEN 5 ApS) (2021) |
Største gæld: | 128.555' DKK Vibena ApS (Nu: VISION Tranevej 25-Vibevej 20 ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 93 årsværk hos CB RICHARD ELLIS A/S (Nu: CBRE A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PAX HOLDING ApS (18 år 8 måneder) |
Seed: 73772227
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2005 hos CBRE A/S (tidligere CB RICHARD ELLIS CEDERHOLM A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Niels Cederholm i 14 år 6 måneder, inden stoppet den 4. september 2019.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 9.327' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PAX HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
EJENDOMS-ANPARTSSELSKABET 'KILDEBO'
Via PAX HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Ravnsborggade 3 ApS
Via PAX HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Norden 12 Invest ApS
Via PAX HOLDING ApS -
Mågevej Holding ApS
Via Ejendomsselskabet Norden 12 Invest ApS -
Ejendomsselskabet Mågevej 23-25 ApS
Via Mågevej Holding ApS -
Ejendomsselskabet Odinsvej 9 - 19 ApS
Via Ejendomsselskabet Norden 12 Invest ApS -
Ejendomsselskabet Købstæderne ApS
Via Ejendomsselskabet Norden 12 Invest ApS -
Guldbergsgade 7 ApS
Via Ejendomsselskabet Norden 12 Invest ApS -
EJENDOMSSELSKABET NORDEN A/S
Via PAX HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
PAX HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2006 -
Ejendomsselskabet Ravnsborggade 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
EJENDOMS-ANPARTSSELSKABET 'KILDEBO'
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2022 -
EJENDOMSSELSKABET NORDEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
Guldbergsgade 7 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2023
Registreringsdato: 05.02.2023 -
Guldbergsgade 7 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
EJENDOMS-ANPARTSSELSKABET 'KILDEBO'
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
16.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
24.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Niels Cederholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PAX HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 116.454' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Mågevej Holding ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Niels Cederholm, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Niels Cederholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos EJENDOMS-ANPARTSSELSKABET 'KILDEBO' der præsenterede et overskud på 43.941' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos CB RICHARD ELLIS A/S (Nu: CBRE A/S) der præsenterede et underskud på 2.019' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 6 måneder fra 2005 til 2019 hos CBRE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.327' DKK (CB RICHARD ELLIS A/S (Nu: CBRE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 26.475' DKK (ApS KBUS 17 NR. 4724 (Nu: EJENDOMSSELSKABET TRIANGLEN 5 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 245.199' DKK (ApS KBUS 17 NR. 4724 (Nu: EJENDOMSSELSKABET TRIANGLEN 5 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 734' DKK (Guldbergsgade 7 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Peter Morten Andreassen.