Leif Christoffersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRECON A/S (Direktør) |
Største overskud: | 4.564' DKK FRECON A/S (2021) |
Største underskud: | -2.745' DKK FRECON A/S (2020) |
Største egenkapital: | 8.071' DKK LC HOLDING VEJLE ApS (2021) |
Største gæld: | 11.489' DKK FRECON A/S (2021) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos FRECON A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af LC HOLDING VEJLE ApS (18 år 6 måneder) |
Seed: 444369055
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2006 ved FRECON A/S (tidligere FRECON ApS) som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Direktør havde Leif Christoffersen i 1 måned, før fratrædelsen den 11. april 2006.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 1.842' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LC HOLDING VEJLE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Frecon Holding ApS
Via LC HOLDING VEJLE ApS -
FRECON A/S
Via Frecon Holding ApS -
Leicon ApS
Via Frecon Holding ApS
Direktørposter (1)
-
LC HOLDING VEJLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2006
Bestyrelsesposter (3)
-
FRECON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2022 -
Frecon Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2022 -
Leicon ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.04.2024
Tidslinje (17)
-
Leicon ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
Leicon ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
Leicon ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2022
Registreringsdato: 02.06.2022
Blå bog (fortsat)
Leif har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.10.2020 - 26.10.2020
Reel ejer
03.10.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.10.2020 - 01.06.2022
Bestyrelsesmedlem
02.06.2022 - 18.04.2024
Bestyrelsesmedlem
19.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
08.10.2020 - 01.06.2022
Reel ejer
08.10.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.03.2006 - 11.04.2006
Bestyrelsesmedlem
11.04.2006 - 01.06.2022
Reel ejer
11.12.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Leif Christoffersen ejer desuden også holdingselskabet Frecon Holding ApS (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet Frecon Holding ApS ejes der også andele i FRECON A/S (100%) og Leicon ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Leif Christoffersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Leif Christoffersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved FRECON A/S der præsenterede et overskud på 4.564' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved FRECON A/S der præsenterede et underskud på 2.745' DKK.
Leif har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 1 måned fra 2006 til 2022 hos FRECON A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.842' DKK (FRECON A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.965' DKK (LC HOLDING VEJLE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -554' DKK (Leicon ApS).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Frederik Rytter.