Jan Damkjær Vind
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | H. NIELSEN & SØN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.443' DKK H. NIELSEN & SØN A/S (2021) |
Største underskud: | -13' DKK Lillemarken Holding ApS (2020) |
Største egenkapital: | 18.153' DKK H. NIELSEN & SØN A/S (2021) |
Største gæld: | 33.483' DKK H. NIELSEN & SØN A/S (2018) |
Flest årsværk: | 101 årsværk hos H. NIELSEN & SØN A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af H. NIELSEN & SØN A/S (18 år 6 måneder) |
Seed: 229273937
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2006 hos H. NIELSEN & SØN A/S som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Jan Damkjær Vind nu besiddet i 18 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen opførelse af bygninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 6.292' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAN VIND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
H. NIELSEN & SØN A/S
Via JAN VIND HOLDING ApS -
Lillemarken Holding ApS
Via JAN VIND HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
JAN VIND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2007 -
Lillemarken Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Lillemarken Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.12.2020
Registreringsdato: 17.12.2020 -
JAN VIND HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.05.2007
Registreringsdato: 18.05.2007 -
JAN VIND HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.05.2007
Registreringsdato: 18.05.2007
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
18.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.12.2020 - 20.12.2023
Direktør
17.12.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.01.2016 - 20.12.2020
Reel ejer
21.12.2020 - 30.12.2020
Reel ejer
31.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35%
Jan Damkjær Vind er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• JAN VIND HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.508' DKK.
• JAN VIND HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.508' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet Lillemarken Holding ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Jan Damkjær Vind, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor JAN VIND HOLDING ApS fremviste et overskud på 4.716' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Lillemarken Holding ApS fremviste et underskud på 13' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.292' DKK (H. NIELSEN & SØN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.577' DKK (H. NIELSEN & SØN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.891' DKK (Lillemarken Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Bent Jensen Hartmann.