Astrid Glissmann
Erhvervsaktiv siden: | 8. aug. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SCP INVEST XV A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.245' DKK AG GROUP AF 2013 ApS (2019) |
Største underskud: | -2.165' DKK K/S MARIEVEJ 3, ESBJERG (2021) |
Største egenkapital: | 11.621' DKK K/S MARIEVEJ 3, ESBJERG (2019) |
Største gæld: | 12.839' DKK Aabenraa Centrum A/S (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos AG GROUP AF 2013 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AG HOLDING AF 2013 ApS (11 år 8 måneder) |
Seed: 1217985546
Det begyndte for alvor dengang i 2011 hos SCP INVEST XV A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Astrid Glissmann i 1 år 2 måneder, inden stoppet den 29. oktober 2012.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. november 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AG HOLDING AF 2013 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
GDPA Invest ApS
Via AG HOLDING AF 2013 ApS -
Aabenraa Centrum A/S
Via GDPA Invest ApS -
AG GROUP AF 2013 ApS
Via AG HOLDING AF 2013 ApS -
Komplementarselskabet af 1. august 2017 ApS
Via AG GROUP AF 2013 ApS -
K/S STOREGADE 22, BROAGER
Via Komplementarselskabet af 1. august 2017 ApS -
K/S ØSTERGADE 5, TOFTLUND
Via Komplementarselskabet af 1. august 2017 ApS -
K/S ÅGADE 10, 7620 LEMVIG
Via Komplementarselskabet af 1. august 2017 ApS -
K/S PAPENREYE
Via Komplementarselskabet af 1. august 2017 ApS
Direktørposter (4)
-
Komplementarselskabet af 1. august 2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2017 -
GDPA Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2022 -
AG HOLDING AF 2013 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2013 -
AG GROUP AF 2013 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
Aabenraa Centrum A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2022
Tidslinje (14)
-
K/S MARIEVEJ 3, ESBJERG
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2022
Registreringsdato: 06.05.2022 -
Aabenraa Centrum A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2022
Registreringsdato: 19.04.2022 -
GDPA Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.04.2022
Registreringsdato: 07.04.2022
Blå bog (fortsat)
Astrid har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
19.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via GDPA Invest ApS -
Direktør og Reel ejer
07.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.04.2021 - 06.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
29.08.2017 - 20.01.2019
Direktør
29.08.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Astrid Glissmann er desuden ejer af holdingselskabet GDPA Invest ApS (ejer pt. 50%). Gennem holdingselskabet GDPA Invest ApS ejes der også andele i Aabenraa Centrum A/S (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Astrid Glissmann, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor AG GROUP AF 2013 ApS fremviste et overskud på 1.245' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor AG GROUP AF 2013 ApS fremviste et underskud på 71' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 139' DKK (AG GROUP AF 2013 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23' DKK (GDPA Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.871' DKK (Aabenraa Centrum A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 31' DKK (GDPA Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Astrid' netværk er Preben Daugaard.